Jakob Gyldenvang
Erhvervsaktiv siden: | 8. jan. 1990 (34 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | BOGA 2000 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 5.352' DKK BRDR. CLAUSEN AUTOMOBILER A/S (2021) |
Største underskud: | -143' DKK 140587 HOLDING ApS (Nu: BOGA 2000 ApS) (2013-14) |
Største egenkapital: | 14.917' DKK VALBY AUTOFORUM A/S (Nu: JAGY Invest A/S) (2022) |
Største gæld: | 37.730' DKK BC EJENDOMSSELSKAB ApS (2023) |
Flest årsværk: | 27 årsværk hos BRDR. CLAUSEN AUTOMOBILER A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Direktør af JAGY Invest A/S (32 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 1990 i BOGA 2000 ApS (tidligere 140587 HOLDING ApS) med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Jakob Gyldenvang i 7 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 26. november 1997.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor engroshandel med vin og spiritus. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014-15 kunne vise et overskud på 262' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. marts 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JAGY Invest A/S
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
JAGY Invest A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.1992
Bestyrelsesposter (1)
-
JAGY Invest A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.1992
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
BC EJENDOMSSELSKAB ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.10.2021
Registreringsdato: 12.10.2021 -
BRDR. CLAUSEN AUTOMOBILER A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.10.2021
Registreringsdato: 12.10.2021 -
BRDR. CLAUSEN AUTOMOBILER SLAGELSE A/S (Nu: AUTOFORUM SLAGELSE A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.02.2018
Registreringsdato: 09.02.2018
Blå bog (fortsat)
Jakob har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 34 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.07.1992 - Stadig aktiv
Ejer
18.11.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
06.08.2012 - 12.10.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.08.2012 - 12.10.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.08.2012 - 09.02.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
08.01.1990 - 26.11.1997
Ejerandel: Intet ejerskab
Jakob Gyldenvang har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i BRDR. CLAUSEN AUTOMOBILER A/S der præsenterede et overskud på 5.352' DKK.
Jakob har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 32 år 2 måneder fra 1992 til i dag hos JAGY Invest A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.705' DKK (BRDR. CLAUSEN AUTOMOBILER A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 14.399' DKK (VALBY AUTOFORUM A/S (Nu: JAGY Invest A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 10.954' DKK (BC EJENDOMSSELSKAB ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jakob' netværk er Helene Gyldenvang.