Kim Pichard Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 5. feb. 2001 (23 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | ITAGIL ApS (Direktør) |
Største overskud: | 4.083' DKK IT RESSOURCE ApS (Nu: ITAGIL ApS) (2023) |
Største underskud: | -216' DKK EXP HOSTING AND CONSULTING A/S (Nu: Falkenhøj Management ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 8.196' DKK IT RESSOURCE ApS (Nu: ITAGIL ApS) (2023) |
Største gæld: | 6.164' DKK IT RESSOURCE ApS (Nu: ITAGIL ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 33 årsværk hos IT RESSOURCE ApS (Nu: ITAGIL ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af ITAGIL ApS (23 år 8 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 2001 ved ITAGIL ApS (tidligere IT RESSOURCE ApS) med titlen som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Rollen som Direktør har Kim Pichard Nielsen nu bestreddet i 23 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med anden it-servicevirksomhed. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 4.083' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
PICHARD HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Aakærgaard I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ITAGIL ApS
Via PICHARD HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
ITAGIL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.02.2001 -
PICHARD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.12.2005
Bestyrelsesposter (1)
-
ITAGIL ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.02.2001
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Aakærgaard I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2024
Registreringsdato: 01.03.2024 -
EXP HOSTING AND CONSULTING A/S (Nu: Falkenhøj Management ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.06.2022
Registreringsdato: 09.06.2022 -
PRO-IT ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.08.2020
Registreringsdato: 11.08.2020
Blå bog (fortsat)
Kim har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
02.12.2005 - Stadig aktiv
Direktør
22.12.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
05.02.2001 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 62,36% -
Bestyrelsesmedlem
23.01.2014 - 09.06.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
15.01.2019 - 11.08.2020
Ejerandel: 50%
Kim Pichard Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PICHARD HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 6.526' DKK. Igennem holdingselskabet PICHARD HOLDING ApS har Kim derfor også ejerandele i ITAGIL ApS (50-66.65%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Kim Pichard Nielsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor IT RESSOURCE ApS (Nu: ITAGIL ApS) kunne offentliggøre et overskud på 4.083' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.083' DKK (IT RESSOURCE ApS (Nu: ITAGIL ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.196' DKK (IT RESSOURCE ApS (Nu: ITAGIL ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.319' DKK (EXP HOSTING AND CONSULTING A/S (Nu: Falkenhøj Management ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Marie Alexandra Pichard Nielsen.