Thomas Christiansen
Erhvervsaktiv siden: | 2. feb. 2015 (9 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | TC Spartel & Maler (Ejer) |
Største overskud: | 190' DKK TC Holding Middelfart ApS (2020-21) |
Største underskud: | -56' DKK Unika Malerfirma ApS (2022) |
Største egenkapital: | 244' DKK TC Holding Middelfart ApS (2023) |
Største gæld: | 690' DKK Unika Malerfirma ApS (2022) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos Unika Malerfirma ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af TC Spartel & Maler (6 år) |
Det startede i 2015 hos TC Spartel & Maler i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Thomas Christiansen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Thomas i 6 år, før stoppet d. 19. februar 2021.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen malerforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2021 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 19. februar 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TC Holding Middelfart ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Unika Malerfirma ApS
Via TC Holding Middelfart ApS -
Tona Boligudlejning ApS
Via TC Holding Middelfart ApS
Direktørposter (3)
-
TC Holding Middelfart ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2020 -
Unika Malerfirma ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2020 -
Tona Boligudlejning ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.09.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
TC Spartel & Maler (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 19.02.2021
Registreringsdato: 19.02.2021 -
Tona Boligudlejning ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.09.2020
Registreringsdato: 11.09.2020 -
TC Holding Middelfart ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2020
Registreringsdato: 01.07.2020
Blå bog (fortsat)
Thomas har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 8 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
01.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
11.09.2020 - 04.09.2023
Direktør
11.09.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
05.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Stifter og Ejer
02.02.2015 - 19.02.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Thomas Christiansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TC Holding Middelfart ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 244' DKK. Gennem holdingselskabet TC Holding Middelfart ApS har Thomas derfor også andele i Unika Malerfirma ApS (100%) samt Tona Boligudlejning ApS (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Thomas Christiansen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor TC Holding Middelfart ApS kunne fremvise et overskud på 190' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Unika Malerfirma ApS kunne fremvise et underskud på 56' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 84' DKK (Unika Malerfirma ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 20' DKK (Tona Boligudlejning ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 244' DKK (TC Holding Middelfart ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 58' DKK (Tona Boligudlejning ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Naja Kallstrøm.