Bo Andersen
Karrieren startede hos: | MITRAX III A/S (Revisor) |
Største overskud: | 11.314' DKK INSTRUMETER A/S (2014-15) |
Største underskud: | -1.739' DKK IDL HOLDING ApS (2014) |
Største egenkapital: | 29.255' DKK INSTRUMETER A/S (2014-15) |
Største gæld: | 46.804' DKK INSTRUMETER A/S (2018-19) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos ApS KBUS 38 NR. 1214 (Nu: TANDLÆGERNE ØLANDSHUS ApS) (2022-23) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for flere år siden ved MITRAX III A/S (tidligere LARSEN & RASTORP - JENS PETERSEN, INTERNATIONAL SPEDITION OG TRANSPORT A/S) i rollen som Revisor. Denne rolle bestred Bo Andersen i 29 år 7 måneder, før stoppet den 29. august 1988.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 16. august 2000.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
HANNE HANSEN LUND ApS
Ejerandel: 100% -
BO ANDERSEN revisor VBR ApS
Ejerandel: 100% -
AMAGER REVISION BO ANDERSEN ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
REVISION KØBENHAVN REVISIONSANPARTSSELSKAB
Via BO ANDERSEN revisor VBR ApS
Direktørposter (4)
-
AMAGER REVISION BO ANDERSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.09.2022 -
REVISION KØBENHAVN REVISIONSANPARTSSELSKAB
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.03.2012 -
HANNE HANSEN LUND ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.02.2024 -
BO ANDERSEN revisor VBR ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.05.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (87)
-
HANNE HANSEN LUND ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.02.2024
Registreringsdato: 06.02.2024 -
HANNE HANSEN LUND ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.01.2024
Registreringsdato: 02.01.2024 -
HANNE HANSEN LUND ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.12.2023
Registreringsdato: 06.12.2023
Blå bog (fortsat)
Bo har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 65 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
13.05.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
02.03.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
20.07.2023 - 02.01.2024
Ejer
06.12.2023 - Stadig aktiv
Direktør
06.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
14.08.1982 - 02.12.2020
Ejer
01.09.1999 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
02.12.2020 - 02.09.2022
Direktør
02.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
01.08.2012 - 07.10.2021
Ejerandel: 33%
Bo Andersen er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• BO ANDERSEN revisor VBR ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 430' DKK.
• HANNE HANSEN LUND ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 430' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som og , som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Bo Andersen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor REVISION KØBENHAVN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB VBR (Nu: REVISION KØBENHAVN REVISIONSANPARTSSELSKAB) kunne fremvise et overskud på 561' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor AMAGER REVISION BO ANDERSEN ApS kunne fremvise et underskud på 886' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 441' DKK (HOLBERG INVEST ApS (Nu: JK & JT Ejendomme ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4' DKK (KONTORFÆLLESSKABET FINSENSVEJ 80A 1. SAL I/S (Nu: Revision København I/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 5.992' DKK (HOLBERG INVEST ApS (Nu: JK & JT Ejendomme ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2' DKK (KONTORFÆLLESSKABET FINSENSVEJ 80A 1. SAL I/S (Nu: Revision København I/S)).