Birch Christian Konrad Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 26. mar. 1976 (48 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | HENNING TRUDSLEV INVEST A/S UNDER LIKVIDATION (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.367' DKK COMINVEST ApS (Nu: Scene 11 ApS) (2022) |
Største underskud: | -591' DKK COMINVEST ApS (Nu: Scene 11 ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 1.936' DKK COMINVEST ApS (Nu: Scene 11 ApS) (2022) |
Største gæld: | 1.824' DKK COMINVEST ApS (Nu: Scene 11 ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos COMINVEST ApS (Nu: Scene 11 ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Sasni ApS (18 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for nu meget længe siden i HENNING TRUDSLEV INVEST A/S UNDER LIKVIDATION (tidligere AABY STAAL ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Birch Christian Konrad Nielsen i 16 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 17. august 1992.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1999 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 29. juni 1999.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Sasni ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Sasni ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.03.2006
Ejendomme (1)
Tidslinje (18)
-
COMINVEST ApS (Nu: Scene 11 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 02.06.2016
Registreringsdato: 02.06.2016 -
DANE COMPUTER ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2012
Registreringsdato: 01.05.2012 -
DANE IT ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2012
Registreringsdato: 01.05.2012
Blå bog (fortsat)
Birch har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 39 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
27.03.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
21.12.2011 - 02.06.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.07.2011 - 01.05.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.03.2006 - 01.05.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.10.2004 - 27.07.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Birch har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år 4 måneder fra 1976 til 1992 hos HENNING TRUDSLEV INVEST A/S UNDER LIKVIDATION.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 22' DKK (DANE COMPUTER ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 194' DKK (COMINVEST ApS (Nu: Scene 11 ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.145' DKK (DANE COMPUTER ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 230' DKK (COMINVEST ApS (Nu: Scene 11 ApS)).