Jack Germann Lindholt Grønbech
Erhvervsaktiv: | 24. mar. 1997 - 18. okt. 2021 |
Karrieren startede hos: | JAS EJENDOMSSELSKAB ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.825' DKK JAS EJENDOMSSELSKAB A/S (Nu: JAS EJENDOMSSELSKAB ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -1.051' DKK JAS KIBÆK A/S (2017-18) |
Største egenkapital: | 3.002' DKK JAS EJENDOMSSELSKAB A/S (Nu: JAS EJENDOMSSELSKAB ApS) (2021-22) |
Største gæld: | 4.603' DKK GRØNBECH HOLDING SNEJBJERG ApS (2017-18) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos JAS KIBÆK A/S (2017-18) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af JAS EJENDOMSSELSKAB ApS (22 år 10 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Jack Germann Lindholt Grønbech. Den første gang Jack var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 1997 hos JAS EJENDOMSSELSKAB ApS (tidligere JAS MASKINFABRIK A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Jack Germann Lindholt Grønbech i 22 år 10 måneder, før stoppet d. 5. februar 2020.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 412' DKK.
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
GRØNBECH HOLDING SNEJBJERG ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 13.07.2020
Registreringsdato: 13.07.2020 -
GRØNBECH HOLDING SNEJBJERG ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.04.2020
Registreringsdato: 21.04.2020 -
JAS MASKINFABRIK A/S (Nu: JAS EJENDOMSSELSKAB ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.02.2020
Registreringsdato: 05.02.2020
Blå bog (fortsat)
Jack har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har i alt varet 24 år 6 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
26.05.2008 - 28.08.2019
Direktør
01.04.2017 - 28.08.2019
Reel ejer
01.04.2017 - 18.10.2021
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
22.05.2008 - 13.07.2020
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
24.03.1997 - 05.02.2020
Direktør og Reel ejer
01.04.2017 - 03.09.2019
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor GRØNBECH HOLDING SNEJBJERG ApS kunne fremvise et overskud på 181' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor JAS KIBÆK A/S kunne fremvise et underskud på 1.051' DKK.