Asger Domino
Erhvervsaktiv siden: | 25. mar. 1975 (49 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | BUHL & BØNSØE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.271.000' DKK GN STORE NORD A/S (2021) |
Største underskud: | -137.000' DKK GN STORE NORD A/S (2015) |
Største egenkapital: | 9.587.000' DKK GN STORE NORD A/S (2023) |
Største gæld: | 129.886' DKK SKJERN PAPIRFABRIK A/S (Nu: Sonoco Skjern ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 75 årsværk hos SKJERN PAPIRFABRIK A/S (Nu: Sonoco Skjern ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BUHL & BØNSØE A/S (49 år 5 måneder) |
Det begyndte for nu flere år siden ved BUHL & BØNSØE A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Asger Domino nu besiddet i 49 år 5 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 10.861' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ASDO Holding ApS
Ejerandel: 100% -
Explora Invest ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (10)
-
DVK III Feeder K/S
Via Explora Invest ApS -
NSV I 2022 ApS
Via Explora Invest ApS -
NSV I MidCo ApS
Via NSV I 2022 ApS -
Hero Ejendom Ishøj ApS
Via NSV I MidCo ApS -
Rosbjergvej 7, 8220 Brabrand ApS
Via NSV I MidCo ApS -
Mosegårdsvænget 21 ApS
Via NSV I MidCo ApS -
Executive Capital IV K/S
Via Explora Invest ApSNyt selskab -
EC Steel ApS
Via Executive Capital IV K/SNyt selskab -
FTE Holding 2024 ApS
Via EC Steel ApSNyt selskab -
V-Steel A/S
Via FTE Holding 2024 ApS
Direktørposter (2)
-
Explora Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.09.2007 -
ASDO Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.10.2002
Bestyrelsesposter (3)
-
BUHL & BØNSØE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.03.1975 -
Explora Invest ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.05.2024 -
Leagues ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.06.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (67)
-
Explora Invest ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.05.2024
Registreringsdato: 17.05.2024 -
Explora Invest ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.04.2024
Registreringsdato: 12.04.2024 -
A.D. HOLDING ApS (Nu: Explora Invest ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 11.04.2024
Registreringsdato: 11.04.2024
Blå bog (fortsat)
Asger har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 49 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
13.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
10.10.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
25.03.1975 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
06.09.2007 - 11.04.2024
Direktør
06.09.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
06.09.2017 - Stadig aktiv
Ejer
12.04.2024 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
17.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Bestyrelsesmedlem
20.05.2021 - 13.10.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Asger Domino er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Explora Invest ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 119.635' DKK. Gennem sit holdingselskab Explora Invest ApS har Asger dermed også andele i DVK III Feeder K/S (5-9.99%), NSV I 2022 ApS (5-9.99%) og Executive Capital IV K/S (5-9.99%).
Se også koncerndiagram for Asger Domino, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Asger Domino har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem ved STJERNEGAARD A/S der præsenterede et overskud på 19.621' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved UNO UNIQA GROUP A/S (Nu: UNIQA Group A/S) der præsenterede et underskud på 3.043' DKK.
Asger har i alt siddet i bestyrelsen hos 24 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 49 år 5 måneder fra 1975 til i dag hos BUHL & BØNSØE A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 343.000' DKK (GN STORE NORD A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.043' DKK (UNO UNIQA GROUP A/S (Nu: UNIQA Group A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.587.000' DKK (GN STORE NORD A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 453' DKK (HARTMANN CHINA HOLDING A/S (Nu: HARTMANN FINANCE A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Asger' netværk er Gitte Falkesgaard Domino.