Thomas Schelde Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 22. maj 2005 (19 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | LSP OG KKP HOLDING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.507' DKK Alstedgaard A/S (2023) |
Største underskud: | -253' DKK LARS STEEN HOLDING ApS (2015) |
Største egenkapital: | 37.166' DKK Alstedgaard A/S (2023) |
Største gæld: | 36.274' DKK Alstedgaard A/S (2018) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos KKP INTERIØR ApS (2015) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KKP FINANS ApS (9 år 9 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2005 hos LSP OG KKP HOLDING ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Thomas Schelde Pedersen i 4 år 6 måneder, inden stoppet den 15. december 2009.
Dengang var virksomhedens branche indenfor engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 viste et underskud på 52' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 14. april 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TSP HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
KKP ADVISER OG PRODUKTION A/S
Via TSP HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
KKP ADVISER OG PRODUKTION A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.03.2015 -
TSP HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2015
Bestyrelsesposter (2)
-
KKP ADVISER OG PRODUKTION A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.04.2024 -
Alstedgaard A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.07.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (25)
-
KKP ADVISER OG PRODUKTION A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.04.2024
Registreringsdato: 30.04.2024 -
KKP INTERIØR ApS
Fratrådt som direktørDato: 09.11.2022
Registreringsdato: 09.11.2022 -
Alstedgaard A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.07.2022
Registreringsdato: 18.07.2022
Blå bog (fortsat)
Thomas har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
18.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
01.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
22.05.2005 - 15.12.2009
Reel ejer
01.01.2016 - 31.12.2017
Direktør
28.01.2016 - 09.11.2022
Reel ejer
01.01.2018 - 09.11.2022
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.01.2016 - 18.09.2020
Direktør
29.02.2016 - 18.09.2020
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
22.05.2005 - 20.03.2015
Direktør
01.01.2014 - 19.03.2015
Reel ejer
01.01.2015 - 31.12.2017
Direktør
20.03.2015 - 26.02.2019
Reel ejer
01.01.2018 - 26.02.2019
Ejerandel: 49%
Thomas Schelde Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TSP HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.087' DKK. Gennem sit holdingselskab TSP HOLDING ApS har Thomas dermed også andele i KKP ADVISER OG PRODUKTION A/S (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Thomas Schelde Pedersen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor KKP INTERIØR ApS landede et overskud på 544' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor TSP HOLDING ApS landede et underskud på 171' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 8.507' DKK (Alstedgaard A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4' DKK (TSP HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 37.166' DKK (Alstedgaard A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 895' DKK (KKP ADVISER OG PRODUKTION A/S).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Robert Danny Kjær.