Ole Baunsgaard Møller
Erhvervsaktiv siden: | 28. maj 2004 (20 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | ISS PLANTESERVICE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.956' DKK DIVENTA A/S (Nu: DIVENTA APS) (2019) |
Største underskud: | -4.195' DKK SL-MALERFIRMA A/S (2020) |
Største egenkapital: | 2.641' DKK SL-MALERFIRMA A/S (2015) |
Største gæld: | 11.935' DKK SL-MALERFIRMA A/S (2021) |
Flest årsværk: | 47 årsværk hos SL-MALERFIRMA A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af O. Møller Consult ApS (18 år) |
Det begyndte for alvor dengang i 2004 hos ISS PLANTESERVICE A/S som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Ole Baunsgaard Møller i 1 år 2 måneder, inden stoppet den 11. august 2005.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 11. august 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
O. Møller Consult ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
O. Møller Consult ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.08.2006
Ejendomme (1)
Tidslinje (46)
-
DIVENTA A/S (Nu: DIVENTA APS) (90-99.99%)
Er ikke længere ejerDato: 31.03.2021
Registreringsdato: 31.03.2021 -
DIVENTA A/S (Nu: DIVENTA APS)
Fratrådt som direktørDato: 31.03.2021
Registreringsdato: 31.03.2021 -
SL-MALERFIRMA A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.11.2020
Registreringsdato: 01.11.2020
Blå bog (fortsat)
Ole har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
28.08.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
23.03.2011 - 31.03.2021
Reel ejer
01.03.2012 - 29.12.2019
Ejer
01.03.2012 - 15.03.2020
Reel ejer
30.12.2019 - 15.03.2020
Ejer
16.03.2020 - 31.03.2021
Ejerandel: 90% -
Direktør
04.12.2012 - 01.01.2013
Bestyrelsesmedlem
02.01.2013 - 28.10.2018
Ejer
21.11.2016 - 30.11.2017
Ejer
01.12.2017 - 29.06.2019
Bestyrelsesmedlem
29.10.2018 - 01.12.2019
Ejer
30.06.2019 - 28.02.2020
Bestyrelsesmedlem
02.12.2019 - 25.06.2020
Ejer
29.02.2020 - 26.06.2020
Bestyrelsesmedlem
26.06.2020 - 01.11.2020
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Stifter, Ejer og Direktør
09.02.2012 - 12.03.2019
Ejerandel: 100% -
Direktør
12.02.2010 - 17.03.2015
Reel ejer
01.03.2012 - 03.01.2019
Direktør
18.03.2015 - 03.01.2019
Ejerandel: 70%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor DIVENTA A/S (Nu: DIVENTA APS) fremviste et overskud på 1.956' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor SL-MALERFIRMA A/S fremviste et underskud på 4.195' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 391' DKK (O. MØLLER HOLDING ApS (Nu: O. Møller Consult ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 909' DKK (SL-MALERFIRMA A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 280' DKK (DIVENTA A/S (Nu: DIVENTA APS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.252' DKK (SL-MALERFIRMA A/S).