Søren Knud Carlsen
Erhvervsaktiv siden: | 12. okt. 1998 (25 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | NOVO NORDISK INVEST 2 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.393.680' DKK SANTARIS PHARMA A/S (Nu: RICC A/S) (2015) |
Største underskud: | -453.167' DKK SYMPHOGEN A/S (2018) |
Største egenkapital: | 373.888' DKK NOVOZYMES BIOPHARMA DK A/S (Nu: Novozymes Biopharma DK A/S) (2016) |
Største gæld: | 1.252.764' DKK NOVOZYMES BIOPHARMA DK A/S (Nu: Novozymes Biopharma DK A/S) (2015) |
Flest årsværk: | 144 årsværk hos SYMPHOGEN A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af BRIDGE ROAD KOMPLEMENTAR ApS (15 år 6 måneder) |
Det hele startede i 1998 hos NOVO NORDISK INVEST 2 A/S (tidligere A/S PSE 38 NR. 1949) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Søren Knud Carlsen i 1 år 7 måneder, før stoppet d. 17. maj 2000.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 4' DKK.
Bestyrelsesposter (2)
-
Thirdroom ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.05.2021 -
BIOSYNTIA ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.05.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (36)
-
BIONEER A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.03.2024
Registreringsdato: 22.03.2024 -
Thirdroom ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.05.2021
Registreringsdato: 26.05.2021 -
BRIDGE ROAD KOMPLEMENTAR ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 12.06.2020
Registreringsdato: 12.06.2020
Blå bog (fortsat)
Søren har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
26.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.05.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.04.2016 - 22.03.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
23.11.2004 - 12.06.2020
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
23.11.2004 - 03.12.2018
Ejerandel: 10-14.99%
Søren Knud Carlsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos BIONEER A/S der præsenterede et overskud på 224.385' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos BIOSYNTIA ApS der præsenterede et underskud på 33.568' DKK.
Søren har i alt siddet i bestyrelsen hos 14 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 6 måneder fra 2001 til 2012 hos 7TM A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 55.109' DKK (BIONEER A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 33.568' DKK (BIOSYNTIA ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 341.481' DKK (BIONEER A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.207' DKK (Thirdroom ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Alfred Birkegaard Hansted.