Lars Boysen
Erhvervsaktiv siden: | 21. maj 1979 (45 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | MULTIMICRO EUROPA ApS (Direktør) |
Største overskud: | 10.435' DKK BOYSEN & SØN HOLDING ApS (2018-19) |
Største underskud: | -11.010' DKK Skandinavisk Plast Upcycling P4O ApS (Nu: Produktionsselskabet Egebjerg ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 13.673' DKK T2O Egebjerg A/S (2017-18) |
Største gæld: | 18.890' DKK Skandinavisk Plast Upcycling P4O ApS (Nu: Produktionsselskabet Egebjerg ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos T2O Egebjerg A/S (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af BOYSEN & SØN HOLDING ApS (13 år 10 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor for flere år siden ved MULTIMICRO EUROPA ApS (tidligere HEAKDAN TRADING ApS) med titlen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Lars Boysen i 10 år 11 måneder, før stoppet den 18. maj 1990.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1992 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 19. maj 1992.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
WTL Waste-2-Life Holding ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 90-99.99% -
BOYSEN & SØN HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Egebjerg ejendomsselskab ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
T2O Production ApS
Via Egebjerg ejendomsselskab ApS -
Savecost Miljørådgivning ApS
Via Egebjerg ejendomsselskab ApS
Ejendomme (1)
Tidslinje (87)
-
T20 Egebjerg ApS (Nu: T2O Production ApS)
Fratrådt som direktørDato: 07.09.2023
Registreringsdato: 07.09.2023 -
SYNTES PAN HOLDING ApS (Nu: Egebjerg ejendomsselskab ApS)
Fratrådt som direktørDato: 07.09.2023
Registreringsdato: 07.09.2023 -
Savecost Miljørådgivning ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.09.2023
Registreringsdato: 07.09.2023
Blå bog (fortsat)
Lars har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 33 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
11.05.2021 - 28.07.2023
Reel ejer
11.05.2021 - Stadig aktiv
Direktør
01.08.2023 - 07.09.2023
Ejerandel: 100% -
Stifter og Reel ejer
28.03.2018 - 12.04.2018
Ejer
28.03.2018 - 04.05.2019
Direktør
28.03.2018 - 03.10.2019
Reel ejer
13.04.2018 - 04.05.2019
Ejer
05.05.2019 - Stadig aktiv
Direktør
22.03.2021 - 07.09.2023
Ejerandel: 90-99.99% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
27.04.2016 - 07.09.2023
Reel ejer
28.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.07.2014 - 07.09.2023
Bestyrelsesmedlem
10.04.2016 - 30.06.2016
Ejer
05.05.2019 - 03.05.2020
Ejer
04.05.2020 - 01.08.2020
Ejer
02.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
27.10.2010 - Stadig aktiv
Direktør
13.03.2014 - 12.01.2021
Direktør
22.03.2021 - 07.09.2023
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor BOYSEN & SØN HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 10.435' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor WTL Waste-2-Life Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 10.517' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Claus Østerlin.