Christian Buur Poulsen
Erhvervsaktiv siden: | 3. jul. 2001 (23 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | BUUR INVEST A/S (Direktør) |
Største overskud: | 431.120' DKK BUUR INVEST A/S (2022) |
Største underskud: | -33.323' DKK BUUR INVEST A/S (2023) |
Største egenkapital: | 276.771' DKK CHRISTIAN BUUR POULSEN HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 98.788' DKK BUUR INVEST A/S (2022) |
Flest årsværk: | 43 årsværk hos Bo-Glas ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BUUR INVEST A/S (21 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2001 hos BUUR INVEST A/S med titlen som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Titlen som Direktør bestred Christian Buur Poulsen i , før stoppet d. 3. juli 2001.
I dag arbejder virksomheden med investeringsselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et underskud på 33.323' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CHRISTIAN BUUR POULSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
CHRISTIAN BUUR POULSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2012
Ejendomme (2)
Tidslinje (14)
-
BUUR INVEST A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.12.2022
Registreringsdato: 22.12.2022 -
MBT DANMARK A/S (Nu: MBT NORDIC A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.07.2022
Registreringsdato: 03.07.2022 -
CGADS ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.12.2013
Registreringsdato: 11.12.2013
Blå bog (fortsat)
Christian har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
28.06.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
17.11.2020 - 29.12.2021
Reel ejer
30.12.2021 - 22.12.2022
Ejerandel: 17,27% -
Reel ejer
28.02.2019 - 03.07.2019
Reel ejer
04.07.2019 - 29.12.2021
Reel ejer
30.12.2021 - 22.12.2022
Ejerandel: 24,67% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
03.07.2001 - 22.12.2022
Reel ejer
28.06.2012 - 22.12.2022
Ejerandel: 24,68% -
Bestyrelsesmedlem
09.05.2012 - 03.07.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Christian Buur Poulsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos BUUR INVEST A/S der præsenterede et overskud på 431.120' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem hos BUUR INVEST A/S der præsenterede et underskud på 4.341' DKK.
Christian har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 21 år 5 måneder fra 2001 til 2022 hos BUUR INVEST A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 22.641' DKK (CHRISTIAN BUUR POULSEN HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 33.323' DKK (BUUR INVEST A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 276.771' DKK (CHRISTIAN BUUR POULSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.882' DKK (MBT DANMARK A/S (Nu: MBT NORDIC A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Anton Færch Buur Poulsen.