Pia Lynegaard Norup
Erhvervsaktiv siden: | 5. jul. 2021 (3 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Psykologisk Praksis (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Psykologisk Praksis (3 år) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 2021 hos Psykologisk Praksis i hvervet som Ejer. Pia Lynegaard Norup købte virksomheden Psykologisk Praksis den 5. juli 2021. Pia der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer havde Pia i 3 år, inden stoppet den 7. juli 2024.
Virksomheden specialiserede sig indenfor psykologisk rådgivning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2024 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 7. juli 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Interessentskabet Psykoterapeuterne Kroghsgade 1, 1.tv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Psykologisk Praksis (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 07.07.2024
Registreringsdato: 07.07.2024 -
Interessentskabet Psykoterapeuterne Kroghsgade 1, 1.tv (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.2024
Registreringsdato: 01.05.2024 -
Psykologisk Praksis (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 05.07.2021
Registreringsdato: 05.07.2021
Blå bog (fortsat)
Pia har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 3 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
05.07.2021 - 07.07.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Pia' netværk er Anne Hjort.