Simon Laursen Bager
Erhvervsaktiv siden: | 23. jan. 2015 (9 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | FACTS Consulting (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -4.950' DKK klimate ApS (2023) |
Største egenkapital: | 26.536' DKK klimate ApS (2023) |
Største gæld: | 12.039' DKK klimate ApS (2022) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos klimate ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af FACTS Consulting (9 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2015 hos FACTS Consulting (tidligere GreenEdge Consulting) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Simon Laursen Bager og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Simon nu besiddet i 9 år 7 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
FACTS Consulting
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Simon Bager Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
klimate ApS
Via Simon Bager Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Simon Bager Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.04.2022 -
klimate ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.12.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
klimate ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.12.2022
Registreringsdato: 14.12.2022 -
klimate ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.12.2022
Registreringsdato: 14.12.2022 -
Simon Bager Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 26.04.2022
Registreringsdato: 26.04.2022
Blå bog (fortsat)
Simon har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 7 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
26.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
23.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
24.03.2021 - 14.12.2022
Direktør
14.12.2022 - Stadig aktiv
Ejer
11.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% Via Simon Bager Holding ApS
Simon Laursen Bager er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Simon Bager Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 26' DKK. Gennem sit holdingselskab Simon Bager Holding ApS har Simon dermed også andele i klimate ApS (5-9.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Simon Laursen Bager, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor klimate ApS landede et underskud på 4.950' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4.950' DKK (klimate ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 26.536' DKK (klimate ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 26' DKK (Simon Bager Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Simon' netværk er Mads Emil Dalsgaard.