Thomas Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 29. nov. 2010 (13 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Pontoteq Aps (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 499' DKK T-INVEST HOLDING ApS (2022) |
Største underskud: | -2.152' DKK I-CONTROLS ApS (Nu: Synergy Consult ApS) (2015) |
Største egenkapital: | 1.017' DKK TS LUMINAIRES ApS (Nu: Pontoteq Aps) (2015) |
Største gæld: | 701' DKK TS LUMINAIRES ApS (Nu: Pontoteq Aps) (2015) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos TS LUMINAIRES ApS (Nu: Pontoteq Aps) (2015) |
Længste aktivitet: | Direktør af Pontoteq Aps (13 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2010 ved Pontoteq Aps (tidligere TRICKLESTAR ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Thomas Jørgensen i 3 år 5 måneder, før fratrædelsen den 19. maj 2014.
Nu opererer virksomheden indenfor ikke-specialiseret engroshandel. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 473' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
T-INVEST HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Pontoteq Aps
Via T-INVEST HOLDING ApS -
Synergy Consult ApS
Via T-INVEST HOLDING ApS -
O-Kube Aps
Via T-INVEST HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
T-INVEST HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.05.2014 -
O-Kube Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.09.2023 -
Pontoteq Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.11.2010
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
O-Kube Aps
Tilknyttet som direktørDato: 27.09.2023
Registreringsdato: 27.09.2023 -
EURO LUMEX ApS (Nu: Synergy Consult ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.10.2017
Registreringsdato: 06.10.2017 -
EURO LUMEX ApS (Nu: Synergy Consult ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.01.2015
Registreringsdato: 14.01.2015
Blå bog (fortsat)
Thomas har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
27.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
14.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Ejer og Direktør
19.05.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
19.05.2014 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
14.01.2015 - 06.10.2017
Reel ejer
30.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
29.11.2010 - 19.05.2014
Direktør
29.11.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
19.04.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor T-INVEST HOLDING ApS landede et overskud på 499' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor I-CONTROLS ApS (Nu: Synergy Consult ApS) landede et underskud på 2.152' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 473' DKK (TS LUMINAIRES ApS (Nu: Pontoteq Aps)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 168' DKK (I-CONTROLS ApS (Nu: Synergy Consult ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 843' DKK (T-INVEST HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 392' DKK (I-CONTROLS ApS (Nu: Synergy Consult ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Lars Henrik Graugaard.