Kaj Egon Larsen
Karrieren startede hos: | INVESTERINGSSELSKABET AF 24.09.2007 A/S (Revisor) |
Største overskud: | 11.366' DKK WJ MASKINSERVICE A/S (2022) |
Største underskud: | -516' DKK GUG ANLÆG OG PLANTESKOLE A/S (2023) |
Største egenkapital: | 36.810' DKK WJ MASKINSERVICE A/S (2023) |
Største gæld: | 23.351' DKK WJ MASKINSERVICE A/S (2020) |
Flest årsværk: | 41 årsværk hos GUG ANLÆG OG PLANTESKOLE A/S (2022) |
Karrieren som leder startede for flere år siden ved INVESTERINGSSELSKABET AF 24.09.2007 A/S (tidligere BRØNDERSLEV EL-KØB CENTER A/S) i rollen som Revisor. Denne rolle bestred Kaj Egon Larsen i 18 år 3 måneder, før stoppet den 14. december 1989.
Virksomhedens branche var dengang indenfor anden udlejning af boliger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 4. marts 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KL CONSULT VODSKOV ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
KL CONSULT VODSKOV ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.05.1979
Repræsentant (2)
-
Vodskov Bridgeklub
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 06.01.2023 -
Vodskov Krolf
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 07.01.2023
Bestyrelsesposter (2)
-
BRUNDER STORDYRSPRAKSIS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.11.2007 -
WJ MASKINSERVICE A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.05.2007
Ejendomme (1)
Tidslinje (64)
-
GUG ANLÆG OG PLANTESKOLE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.05.2024
Registreringsdato: 10.05.2024 -
Vodskov Krolf
Tilknyttet som repræsentantDato: 07.01.2023
Registreringsdato: 07.01.2023 -
Vodskov Bridgeklub
Tilknyttet som repræsentantDato: 06.01.2023
Registreringsdato: 06.01.2023
Blå bog (fortsat)
Kaj har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 53 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
07.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
06.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.11.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.05.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
04.05.1979 - Stadig aktiv
Ejer
20.09.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kaj Egon Larsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved WJ MASKINSERVICE A/S der præsenterede et overskud på 11.366' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved GUG ANLÆG OG PLANTESKOLE A/S der præsenterede et underskud på 516' DKK.
Kaj har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 17 år 5 måneder fra 2007 til i dag hos WJ MASKINSERVICE A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 9.453' DKK (WJ MASKINSERVICE A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 516' DKK (GUG ANLÆG OG PLANTESKOLE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 36.810' DKK (WJ MASKINSERVICE A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 127' DKK (EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 26. OKTOBER 1970).
En af de forbindelser som går igen i Kaj' netværk er Morten Juel Jensen.