Arnd Hillmann
Erhvervsaktiv siden: | 12. okt. 2001 (22 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | EN GROS MALING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.895' DKK DINESEN & DINESEN ApS (2019-20) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 5.087' DKK ApS KBUS 38 NR. 4529 (Nu: EN GROS MALING ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 3.724' DKK DINESEN & DINESEN ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos DINESEN & DINESEN ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af EN GROS MALING ApS (22 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2001 i EN GROS MALING ApS (tidligere ApS KBUS 38 NR. 4529) i rollen som Ejer og Direktør. Arnd Hillmann erhvervede virksomheden EN GROS MALING ApS d. 12. oktober 2001. Arnd har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer og Direktør har Arnd nu bestreddet i 22 år 11 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 22 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab for 2022-23 som viste et overskud på 831' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EN GROS MALING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
DINESEN & DINESEN ApS
Via EN GROS MALING ApS
Direktørposter (2)
-
EN GROS MALING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.12.2001 -
DINESEN & DINESEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2004
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
HAMMEL GRUPPEN A.M.B.A. (Nu: FARVEFORUM A.M.B.A.)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2007
Registreringsdato: 30.06.2007 -
DINESEN & DINESEN ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.2004
Registreringsdato: 01.01.2004 -
ApS KBUS 38 NR. 4529 (Nu: EN GROS MALING ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 14.12.2001
Registreringsdato: 14.12.2001
Blå bog (fortsat)
Arnd har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 11 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.01.2004 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.10.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
12.10.2001 - Stadig aktiv
Direktør
14.12.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
30.10.2001 - 30.06.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Arnd Hillmann er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn EN GROS MALING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 5.087' DKK. Gennem holdingselskabet EN GROS MALING ApS har Arnd derfor også andele i DINESEN & DINESEN ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Arnd Hillmann, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor DINESEN & DINESEN ApS kunne fremvise et overskud på 1.895' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 1.027' DKK (DINESEN & DINESEN ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 5.087' DKK (ApS KBUS 38 NR. 4529 (Nu: EN GROS MALING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 3.666' DKK (DINESEN & DINESEN ApS).