Mads Høster Melballe
Erhvervsaktiv siden: | 25. jan. 2015 (9 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Health by Balance (Ejer) |
Største overskud: | 339' DKK ACT Fys ApS (Nu: Autoriserede Fysioterapeuter ACT Fys ApS) (2022-23) |
Største underskud: | -431' DKK ACT Fys ApS (Nu: Autoriserede Fysioterapeuter ACT Fys ApS) (2021-22) |
Største egenkapital: | 40' DKK Høster Holding ApS (2021-22) |
Største gæld: | 3.095' DKK ACT Fys ApS (Nu: Autoriserede Fysioterapeuter ACT Fys ApS) (2021-22) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos ACT Fys ApS (Nu: Autoriserede Fysioterapeuter ACT Fys ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Health by Balance (6 år 10 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2015 hos Health by Balance som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Mads Høster Melballe der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Mads i 6 år 10 måneder, inden stoppet den 7. december 2021.
Virksomheden specialiserede sig indenfor sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2021 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 7. december 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Høster Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
ACT Gym ApS
Via Høster Holding ApS -
Autoriserede Fysioterapeuter ACT Fys ApS
Via ACT Gym ApS
Direktørposter (2)
-
Høster Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.10.2020 -
ACT Gym ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.08.2023
Bestyrelsesposter (2)
-
ACT Gym ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.10.2020 -
Autoriserede Fysioterapeuter ACT Fys ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.08.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
ACT Gym ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.08.2023
Registreringsdato: 11.08.2023 -
ACT Gym ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.12.2021
Registreringsdato: 16.12.2021 -
Health by Balance (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 07.12.2021
Registreringsdato: 07.12.2021
Blå bog (fortsat)
Mads har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 7 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
27.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% Via ACT Gym ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
21.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
28.10.2020 - 16.12.2021
Bestyrelsesmedlem og Ejer
28.10.2020 - Stadig aktiv
Direktør
11.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via Høster Holding ApS -
Stifter og Ejer
25.01.2015 - 07.12.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Mads Høster Melballe er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Høster Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 38' DKK. Igennem sit holdingselskab Høster Holding ApS har Mads dermed også ejerandele i ACT Gym ApS (20-24.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Mads Høster Melballe, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor ACT Gym ApS fremviste et underskud på 342' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 339' DKK (ACT Fys ApS (Nu: Autoriserede Fysioterapeuter ACT Fys ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 269' DKK (ACT Gym ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 38' DKK (Høster Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -722' DKK (ACT Gym ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Sune Albæk.