Carsten Ottosen
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2004 i CO HOLDING, Herning ApS (tidligere INGER OG PER MATHIASENS FAMILIEANPARTSSELSKAB) med titlen som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Carsten Ottosen erhvervede virksomheden CO HOLDING, Herning ApS d. 11. marts 2004. Carsten der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Bestyrelsesmedlem bestred Carsten i 18 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 4. juli 2022.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2022-23 kunne vise et overskud på 1.269' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 27. september 2024.
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB CO HOLDING (Nu: CO HOLDING, Herning ApS) (Ordførende direktør)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.09.2022
Registreringsdato: 30.09.2022 -
INGER OG PER MATHIASENS FAMILIEANPARTSSELSKAB (Nu: CO HOLDING, Herning ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 04.07.2022
Registreringsdato: 04.07.2022 -
INGER OG PER MATHIASENS FAMILIEANPARTSSELSKAB (Nu: CO HOLDING, Herning ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 04.07.2022
Registreringsdato: 04.07.2022
Blå bog (fortsat)
Carsten har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
11.03.2004 - 04.07.2022
Ejer
11.03.2004 - 04.07.2022
Reel ejer
11.03.2004 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
15.03.2004 - 30.09.2022
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
13.08.2004 - 04.07.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
30.10.2017 - 22.03.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
27.12.2017 - 31.05.2021
Direktør
23.08.2020 - 27.02.2021
Bestyrelsesmedlem
27.02.2021 - 31.05.2021
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
13.08.2004 - 23.01.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Carsten Ottosen er desuden indehaver af holdingselskabet CO HOLDING, Herning ApS (100% ejerskab). Gennem holdingselskabet CO HOLDING, Herning ApS ejes der også andele i & .
Du kan også se koncerndiagram for Carsten Ottosen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor INGER OG PER MATHIASENS FAMILIEANPARTSSELSKAB (Nu: CO HOLDING, Herning ApS) kunne offentliggøre et overskud på 1.269' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor ANNELISE OTTOSEN PREBEN OTTOSEN ApS kunne offentliggøre et underskud på 2' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Carsten' netværk er Anker Søndergaard.