Jan Guldager Rundstrøm
Erhvervsaktiv siden: | 23. okt. 2000 (23 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.544' DKK LEIF MIKKELSEN & PARTNERE A/S (2023) |
Største underskud: | -585' DKK FLJR HOLDING ApS REGISTRERET REVISIONSVIRKSOMHED (2015) |
Største egenkapital: | 10.261' DKK A/S JENNER JENSEN (2023-24) |
Største gæld: | 7.693' DKK LEIF MIKKELSEN & PARTNERE A/S (2020) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos LEIF MIKKELSEN & PARTNERE A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af FLJR HOLDING ApS REGISTRERET REVISIONSVIRKSOMHED (14 år 7 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2000 hos A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Jan Guldager Rundstrøm i 8 år 1 måned, før stoppet d. 1. december 2008.
I dag arbejder virksomheden med bogføring og revision: skatterådgivning. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023-24 kunne vise et overskud på 407' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JR HOLDING ApS REGISTRERET REVISIONSVIRKSOMHED
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
FLJR HOLDING ApS REGISTRERET REVISIONSVIRKSOMHED
Via JR HOLDING ApS REGISTRERET REVISIONSVIRKSOMHED -
LEIF MIKKELSEN & PARTNERE A/S
Via FLJR HOLDING ApS REGISTRERET REVISIONSVIRKSOMHED
Direktørposter (1)
-
JR HOLDING ApS REGISTRERET REVISIONSVIRKSOMHED
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.01.2010
Bestyrelsesposter (1)
-
LEIF MIKKELSEN & PARTNERE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.06.2010
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
LEIF MIKKELSEN & PARTNERE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.06.2010
Registreringsdato: 11.06.2010 -
JR HOLDING ApS REGISTRERET REVISIONSVIRKSOMHED (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 26.01.2010
Registreringsdato: 26.01.2010 -
JR HOLDING ApS REGISTRERET REVISIONSVIRKSOMHED
Tilknyttet som direktørDato: 26.01.2010
Registreringsdato: 26.01.2010
Blå bog (fortsat)
Jan har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
11.06.2010 - Stadig aktiv
Ejer
30.09.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via FLJR HOLDING ApS REGISTRERET REVISIONSVIRKSOMHED -
Stifter, Ejer og Direktør
26.01.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
23.01.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
29.09.2016 - 27.10.2020
Reel ejer
28.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 18,18% -
Bestyrelsesmedlem
27.10.2000 - 01.12.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.10.2000 - 01.12.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Jan Guldager Rundstrøm er desuden ejer af holdingselskabet FLJR HOLDING ApS REGISTRERET REVISIONSVIRKSOMHED (ejer pt. 18,18%). Gennem holdingselskabet FLJR HOLDING ApS REGISTRERET REVISIONSVIRKSOMHED ejes der også andele i LEIF MIKKELSEN & PARTNERE A/S (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Jan Guldager Rundstrøm, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor FLJR HOLDING ApS REGISTRERET REVISIONSVIRKSOMHED kunne offentliggøre et overskud på 655' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor FLJR HOLDING ApS REGISTRERET REVISIONSVIRKSOMHED kunne offentliggøre et underskud på 585' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.544' DKK (LEIF MIKKELSEN & PARTNERE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 10.261' DKK (A/S JENNER JENSEN).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.174' DKK (JR HOLDING ApS REGISTRERET REVISIONSVIRKSOMHED).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Frank Lynge Jensen.