Nicolai Storm
Erhvervsaktiv siden: | 17. nov. 2006 (17 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | K/S SAARLAND (Ejer) |
Største overskud: | 20.263' DKK K/S SAARLAND (2019) |
Største underskud: | -3.965' DKK K/S SAARLAND (2015) |
Største egenkapital: | 37.179' DKK K/S SAARLAND (2019) |
Største gæld: | 43.161' DKK K/S SAARLAND (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af KOMPLEMENTAR SAARLAND ApS (14 år 11 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 2006 i K/S SAARLAND i hvervet som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Nicolai Storm købte sig ind i virksomheden den 17. november 2006 og fik en ejerandel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Nicolai af: Bente Holm Hansen og KOMPLEMENTAR SAARLAND ApS. Hvervet som Ejer og Bestyrelsesmedlem havde Nicolai i 14 år 7 måneder, inden stoppet d. 14. juli 2021.
Virksomheden arbejdede indenfor administration af fast ejendom på kontraktbasis. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2019 viste et overskud på 20.263' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 14. juli 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ARA MANUFACTURING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
ARA MANUFACTURING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.11.2010
Ejendomme (1)
Tidslinje (18)
-
KOMPLEMENTAR SAARLAND ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 02.11.2021
Registreringsdato: 02.11.2021 -
KOMPLEMENTAR SAARLAND ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.11.2021
Registreringsdato: 02.11.2021 -
K/S SAARLAND (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 14.07.2021
Registreringsdato: 14.07.2021
Blå bog (fortsat)
Nicolai har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 10 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
16.11.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
17.11.2006 - 02.11.2021
Direktør
18.06.2011 - 30.05.2012
Direktør
26.03.2014 - 03.04.2017
Bestyrelsesmedlem
09.04.2021 - 02.11.2021
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
17.11.2006 - 14.07.2021
Bestyrelsesmedlem
29.04.2013 - 02.04.2017
Bestyrelsesmedlem
03.04.2017 - 09.04.2021
Bestyrelsesmedlem
09.04.2021 - 14.07.2021
Ejerandel: 10-14.99%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor K/S SAARLAND landede et overskud på 20.263' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor K/S SAARLAND landede et underskud på 3.965' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Nicolai' netværk er Niels Kristoffer Storm.