Jim Laursen
Erhvervsaktiv siden: | 30. sep. 2011 (12 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | JHL Holding, Esbjerg ApS (Ejer) |
Største overskud: | 3.494' DKK JIL5068 ApS (Nu: JHL Holding, Esbjerg ApS) (2013-14) |
Største underskud: | -2.431' DKK VARDE BILER A/S (Nu: Ejendomsselskabet Jeppe Skovgaards Vej 11 ApS) (2022-23) |
Største egenkapital: | 16.153' DKK JIL5068 ApS (Nu: JHL Holding, Esbjerg ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 34.538' DKK VARDE BILER A/S (Nu: Ejendomsselskabet Jeppe Skovgaards Vej 11 ApS) (2017-18) |
Flest årsværk: | 40 årsværk hos VARDE BILER A/S (Nu: Ejendomsselskabet Jeppe Skovgaards Vej 11 ApS) (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af JHL Holding, Esbjerg ApS (12 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2011 i JHL Holding, Esbjerg ApS (tidligere JIL5068 ApS) som Ejer og Direktør. Jim Laursen købte virksomheden JHL Holding, Esbjerg ApS den 30. september 2011. Jim har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer og Direktør har Jim nu besiddet i 12 år 11 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen bogføring og revision: skatterådgivning. Her mere end 12 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 693' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JHL Holding, Esbjerg ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
JHL Revision, Esbjerg ApS
Via JHL Holding, Esbjerg ApS -
JHL Ejendomme , Esbjerg ApS
Via JHL Holding, Esbjerg ApS -
JL 04.09.2024 ApS
Via JHL Holding, Esbjerg ApS
Direktørposter (4)
-
JHL Holding, Esbjerg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.09.2011 -
JHL Revision, Esbjerg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2019 -
JHL Ejendomme , Esbjerg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.06.2019 -
JL 04.09.2024 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.09.2024 Ny
Tidslinje (9)
-
JL 04.09.2024 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.09.2024
Registreringsdato: 04.09.2024 -
VARDE BILER A/S (Nu: Ejendomsselskabet Jeppe Skovgaards Vej 11 ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.01.2024
Registreringsdato: 19.01.2024 -
VARDE BILER A/S (Nu: Ejendomsselskabet Jeppe Skovgaards Vej 11 ApS) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.05.2021
Registreringsdato: 03.05.2021
Blå bog (fortsat)
Jim har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
04.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
04.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
01.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
30.09.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
05.02.2020 - 02.05.2021
Bestyrelsesmedlem
03.05.2021 - 19.01.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Jim Laursen er desuden indehaver af holdingselskabet JL 04.09.2024 ApS (100% ejerskab). Gennem holdingselskabet JL 04.09.2024 ApS ejes der også andele i & .
Du kan se koncerndiagram for Jim Laursen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor JIL5068 ApS (Nu: JHL Holding, Esbjerg ApS) fremviste et overskud på 3.494' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor JHL Ejendomme , Esbjerg ApS fremviste et underskud på 1' DKK.