Jesper Ravn Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 4. nov. 1991 (32 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | SANITEK HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 30.059' DKK EJENDOMSSELSKABET HEJREVEJ 5 ApS (2021) |
Største underskud: | -13.051' DKK TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET P. WINTHER JESPERSEN A/S (Nu: P. WINTHER JESPERSEN A/S) (2021) |
Største egenkapital: | 18.499' DKK EJD. SELSKABET AHLEFELDTSGADE ApS (2023) |
Største gæld: | 40.637' DKK EJENDOMSSELSKABET HEJREVEJ 5 ApS (2022) |
Flest årsværk: | 71 årsværk hos TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET P. WINTHER JESPERSEN A/S (Nu: P. WINTHER JESPERSEN A/S) (2020-21) |
Længste aktivitet: | Direktør af JC NEDRIVNING A/S (23 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 1991 ved SANITEK HOLDING ApS (tidligere VX 20.326 ApS) som Direktør. Rollen som Direktør havde Jesper Ravn Christensen i 8 år 9 måneder, før fratrædelsen den 9. august 2000.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 24. oktober 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EJD. SELSKABET AHLEFELDTSGADE ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
JC NEDRIVNING A/S
Via EJD. SELSKABET AHLEFELDTSGADE ApS -
JC Nedrivning Fyn A/S
Via JC NEDRIVNING A/S -
Ejd. Selskabet Lunikvej ApS
Via EJD. SELSKABET AHLEFELDTSGADE ApS -
Ejendomsselskabet Parkgyden ApS
Via EJD. SELSKABET AHLEFELDTSGADE ApS
Direktørposter (4)
-
Ejendomsselskabet Parkgyden ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.02.2024 -
JC Nedrivning Fyn A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.04.2023 -
JC NEDRIVNING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.05.2001 -
EJD. SELSKABET AHLEFELDTSGADE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2009
Bestyrelsesposter (1)
-
JC Nedrivning Fyn A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.03.2021
Tidslinje (26)
-
Ejendomsselskabet Parkgyden ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.02.2024
Registreringsdato: 15.02.2024 -
JC Nedrivning Fyn A/S
Tilknyttet som direktørDato: 19.04.2023
Registreringsdato: 19.04.2023 -
Diamantsmeden ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.07.2021
Registreringsdato: 27.07.2021
Blå bog (fortsat)
Jesper har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 32 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
15.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
30.06.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
19.07.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.12.2012 - 30.10.2020
Reel ejer
31.10.2020 - 30.06.2024
Reel ejer
01.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
04.05.2001 - Stadig aktiv
Direktør
04.05.2001 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.08.2016 - 30.10.2020
Reel ejer
31.10.2020 - 30.06.2024
Reel ejer
01.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
31.08.2017 - 08.12.2021
Ejerandel: 30%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor EJD. SELSKABET AHLEFELDTSGADE ApS fremviste et overskud på 6.703' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor EJD. SELSKABET AHLEFELDTSGADE ApS fremviste et underskud på 1.088' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5.371' DKK (TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET P. WINTHER JESPERSEN A/S (Nu: P. WINTHER JESPERSEN A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 15' DKK (MURERFIRMAET P.WINTHER JESPERSEN A/S (Nu: Ejendomsinvest CPH 2020 ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 18.499' DKK (EJD. SELSKABET AHLEFELDTSGADE ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 29' DKK (MURERFIRMAET P.WINTHER JESPERSEN A/S (Nu: Ejendomsinvest CPH 2020 ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Birgitte Lund Grüning.