William Tolman
Erhvervsaktiv: | 13. aug. 1997 - 21. aug. 2023 |
Karrieren startede hos: | EL-PARTNERS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 30.059' DKK EJENDOMSSELSKABET HEJREVEJ 5 ApS (2021) |
Største underskud: | -13.051' DKK TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET P. WINTHER JESPERSEN A/S (Nu: P. WINTHER JESPERSEN A/S) (2021) |
Største egenkapital: | 18.001' DKK TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET P. WINTHER JESPERSEN A/S (Nu: P. WINTHER JESPERSEN A/S) (2023) |
Største gæld: | 40.637' DKK EJENDOMSSELSKABET HEJREVEJ 5 ApS (2022) |
Flest årsværk: | 71 årsværk hos TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET P. WINTHER JESPERSEN A/S (Nu: P. WINTHER JESPERSEN A/S) (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af TOLMAN HOLDING ApS (15 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1997 i EL-PARTNERS A/S (tidligere A/S PSE 17 NR. 1043) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde William Tolman i 9 måneder, inden stoppet d. 15. maj 1998.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor el-installation. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 8. september 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TOLMAN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (9)
-
P. WINTHER JESPERSEN A/S
Via TOLMAN HOLDING ApS -
V. SÆMER & SØN A/S
Via TOLMAN HOLDING ApS -
INVEST-CO HELSINGØR APS
Via TOLMAN HOLDING ApS -
Investorholding Cinemabyen I ApS
Via INVEST-CO HELSINGØR APS -
Cinemabyen ApS
Via Investorholding Cinemabyen I ApS -
Haderslevvej 27 ApS
Via Cinemabyen ApS -
Haderslevvej 25 ApS
Via Cinemabyen ApS -
Rønnebær Alle 110-2-6 ApS
Via Cinemabyen ApS -
Ejendomsselskabet Meterbuen 30 ApS
Via TOLMAN HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
TOLMAN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2009
Bestyrelsesposter (2)
-
P. WINTHER JESPERSEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.05.2020 -
V. SÆMER & SØN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.10.2015
Ejendomme (2)
Tidslinje (22)
-
MH12 Comfort P/S (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 21.08.2023
Registreringsdato: 21.08.2023 -
MH12 Comfort P/S (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.01.2023
Registreringsdato: 24.01.2023 -
Tømrermester Bjarne Puck ApS (Nu: JC Nedrivning Fyn A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.03.2021
Registreringsdato: 18.03.2021
Blå bog (fortsat)
William har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
22.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 35% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.03.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
24.01.2023 - 21.08.2023
Ejerandel: 5-9.99% -
Reel ejer
31.08.2017 - 08.12.2021
Ejerandel: 30% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
31.03.2020 - 18.03.2021
Ejerandel: 50%
William Tolman er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TOLMAN HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 13.013' DKK. Igennem sit holdingselskab TOLMAN HOLDING ApS har William dermed også ejerandele i P. WINTHER JESPERSEN A/S (33.34-49.99%), V. SÆMER & SØN A/S (20-24.99%), INVEST-CO HELSINGØR APS (10-14.99%) & Ejendomsselskabet Meterbuen 30 ApS (33.34-49.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for William Tolman, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
William Tolman har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET P. WINTHER JESPERSEN A/S (Nu: P. WINTHER JESPERSEN A/S) der præsenterede et overskud på 5.371' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET P. WINTHER JESPERSEN A/S (Nu: P. WINTHER JESPERSEN A/S) der præsenterede et underskud på 13.051' DKK.
William har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 10 måneder fra 2015 til i dag hos V. SÆMER & SØN A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5.371' DKK (TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET P. WINTHER JESPERSEN A/S (Nu: P. WINTHER JESPERSEN A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 496' DKK (V. SÆMER & SØN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 18.001' DKK (TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET P. WINTHER JESPERSEN A/S (Nu: P. WINTHER JESPERSEN A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 29' DKK (MURERFIRMAET P.WINTHER JESPERSEN A/S (Nu: Ejendomsinvest CPH 2020 ApS)).
En af de forbindelser som går igen i William' netværk er Ivan Stubbe Hansen.