John Ytting Bak
Erhvervsaktiv siden: | 3. nov. 1995 (28 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | PTL A/S (Direktør) |
Største overskud: | 9.925' DKK EASY DENT A/S (2023) |
Største underskud: | -3.513' DKK GJBAK HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 27.590' DKK GJBAK HOLDING ApS (2021) |
Største gæld: | 18.527' DKK EASY DENT HOLDING ApS (Nu: JPS Flex Holding ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos EASY DENT A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af GJBAK HOLDING ApS (14 år 8 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1995 hos PTL A/S som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør havde John Ytting Bak i 4 år 7 måneder, inden stoppet den 22. juni 2000.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 25. oktober 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JYB HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
JPS Flex Holding II ApS
Via JYB HOLDING ApSNyt selskab -
GJBAK HOLDING ApS
Via JYB HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
JYB HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.05.2013 -
JPS Flex Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.05.2013
Bestyrelsesposter (2)
-
JPS Flex Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.05.2013 -
JPS Flex Holding II ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.08.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (43)
-
EASY DENT A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.08.2024
Registreringsdato: 30.08.2024 -
JPS Flex Holding II ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.08.2024
Registreringsdato: 13.08.2024 -
EASY DENT A/S
Fratrådt som direktørDato: 21.02.2024
Registreringsdato: 21.02.2024
Blå bog (fortsat)
John har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 28 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
13.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via JYB HOLDING ApS -
Stifter, Direktør og Ejer
22.05.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
05.01.2010 - 30.08.2024
Ejer
27.05.2013 - 27.05.2013
Ejerandel: 20-24.99% -
Reel ejer
07.03.2019 - 15.08.2023
Ejerandel: 20% -
Stifter og Ejer
11.03.2022 - 25.03.2022
Ejerandel: 20-24.99%
John Ytting Bak er desuden ejer af holdingselskabet GJBAK HOLDING ApS (ejer pt. 20%). Gennem holdingselskabet GJBAK HOLDING ApS ejes der også andele i samt .
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for John Ytting Bak, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor EASY DENT A/S fremviste et overskud på 9.925' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor GJBAK HOLDING ApS fremviste et underskud på 3.513' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 9.925' DKK (EASY DENT A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 13.892' DKK (GJBAK HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 8.253' DKK (EASY DENT A/S).
En af de forbindelser som går igen i John' netværk er Søren Brandt Ytting Bak.