Marianne Enevold Bennedsen Poulsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1989 (34 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | REFCON A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.387' DKK BENCON ENTREPRISE A/S (Nu: BENCON ENTREPRISE ApS) (2014-15) |
Største underskud: | -156' DKK MARIANNE BENNEDSEN HOLDING ApS (2021) |
Største egenkapital: | 3.809' DKK BENCON ENTREPRISE A/S (Nu: BENCON ENTREPRISE ApS) (2014-15) |
Største gæld: | 2.439' DKK BENCON ENTREPRISE A/S (Nu: BENCON ENTREPRISE ApS) (2014-15) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos BENCON ENTREPRISE A/S (Nu: BENCON ENTREPRISE ApS) (2017) |
Længste aktivitet: | Direktør af BENCON ENTREPRISE ApS (28 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1989 hos REFCON A/S (tidligere VICH 1851 A/S) som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Marianne Enevold Bennedsen Poulsen i 4 år 5 måneder, inden stoppet den 7. april 1994.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 5. februar 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MARIANNE BENNEDSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
BENCON ENTREPRISE ApS
Via MARIANNE BENNEDSEN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
BENCON ENTREPRISE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.06.1996 -
MARIANNE BENNEDSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.11.2019
Tidslinje (17)
-
JENS V. HANSEN'S EFTF. A/S (Nu: BENCON ENTREPRISE ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.04.2022
Registreringsdato: 06.04.2022 -
MARIANNE BENNEDSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.11.2019
Registreringsdato: 07.11.2019 -
MARIANNE BENNEDSEN HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.08.2019
Registreringsdato: 12.08.2019
Blå bog (fortsat)
Marianne har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 34 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
03.06.1996 - 06.04.2022
Direktør
03.06.1996 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.01.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
17.01.2012 - 12.08.2019
Ejer
17.01.2012 - Stadig aktiv
Direktør
07.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
20.01.2014 - 17.01.2016
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.11.1989 - 05.02.2015
Bestyrelsesmedlem
01.11.1989 - 30.09.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
28.10.2011 - 17.01.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Marianne Enevold Bennedsen Poulsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MARIANNE BENNEDSEN HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 126' DKK. Igennem sit holdingselskab MARIANNE BENNEDSEN HOLDING ApS har Marianne dermed også ejerandele i BENCON ENTREPRISE ApS (50-66.65%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Marianne Enevold Bennedsen Poulsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor BENCON ENTREPRISE A/S (Nu: BENCON ENTREPRISE ApS) fremviste et overskud på 3.387' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor MARIANNE BENNEDSEN HOLDING ApS fremviste et underskud på 156' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 224' DKK (BENCON ENTREPRISE A/S (Nu: BENCON ENTREPRISE ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 217' DKK (BENCON ENTREPRISE A/S (Nu: BENCON ENTREPRISE ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 126' DKK (MARIANNE BENNEDSEN HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Marianne' netværk er Heinrich Bennedsen.