Peder Stokkebro Zoëga Beiskjær
Erhvervsaktiv siden: | 10. sep. 2003 (21 år) |
Karrieren startede hos: | EGATEC A/S (Direktør) |
Største overskud: | 8.493' DKK EGATEC A/S (2023) |
Største underskud: | -10.753' DKK EGATEC A/S (2018) |
Største egenkapital: | 19.714' DKK EGATEC A/S (2023) |
Største gæld: | 24.378' DKK EGATEC A/S (2017) |
Flest årsværk: | 36 årsværk hos EGATEC A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af ZB HOLDING ApS (18 år 8 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2003 hos EGATEC A/S i hvervet som Direktør, Stifter, Bestyrelsesmedlem og Ejer. Titlen som Direktør havde Peder Stokkebro Zoëga Beiskjær i 6 år 5 måneder, inden stoppet den 8. marts 2010.
I dag opererer virksomheden indenfor rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 8.493' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ZB HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
FLEX FERTILIZER SYSTEM ApS
Via ZB HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
ZB HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.01.2006 -
FLEX FERTILIZER SYSTEM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.03.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
EGA MATIC ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2020
Registreringsdato: 31.12.2020 -
EGATEC A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.10.2020
Registreringsdato: 22.10.2020 -
Egatec Packaging Int. ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.12.2019
Registreringsdato: 01.12.2019
Blå bog (fortsat)
Peder har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
03.01.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
19.12.2013 - 31.12.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Direktør
10.09.2003 - 08.03.2010
Bestyrelsesmedlem
31.12.2011 - 31.12.2015
Reel ejer
31.05.2012 - 11.10.2017
Bestyrelsesmedlem
01.01.2016 - 22.10.2020
Ejer
30.11.2018 - 30.11.2018
Ejerandel: 10% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
13.05.2016 - 01.12.2019
Ejerandel: 29% -
Direktør
01.09.2014 - 15.03.2015
Bestyrelsesmedlem
16.03.2015 - 01.03.2017
Direktør
16.03.2015 - Stadig aktiv
Ejer
31.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via ZB HOLDING ApS
Peder Stokkebro Zoëga Beiskjær er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ZB HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.604' DKK. Gennem sit holdingselskab ZB HOLDING ApS har Peder dermed også andele i FLEX FERTILIZER SYSTEM ApS (10-14.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Peder Stokkebro Zoëga Beiskjær, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor ZB HOLDING ApS landede et overskud på 2.045' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor EGATEC A/S landede et underskud på 10.753' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 8.493' DKK (EGATEC A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 987' DKK (FLEX FERTILIZER SYSTEM ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 19.714' DKK (EGATEC A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -607' DKK (FLEX FERTILIZER SYSTEM ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peder' netværk er Lars Hansen.