Robert Poul Laulund
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2000 (24 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | R. LAULUND ApS (Direktør) |
Største overskud: | 524' DKK S2C ApS (2020-21) |
Største underskud: | -1.165' DKK Front marketing IVS (Nu: Front marketing ApS) (2021-22) |
Største egenkapital: | 765' DKK S2C ApS (2022-23) |
Største gæld: | 2.681' DKK Front marketing IVS (Nu: Front marketing ApS) (2022-23) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos Conditoriet RPL ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af S2C ApS (15 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2000 hos R. LAULUND ApS (tidligere SCSK 5344 ApS) i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Robert Poul Laulund i 6 år 5 måneder, før stoppet d. 12. december 2006.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 12. december 2006.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
S2C ApS
Ejerandel: 100% -
RPL Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Conditoriet RPL ApS
Via RPL Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Conditoriet RPL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.09.2018 -
RPL Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.09.2018 -
S2C ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.06.2009
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
Conditoriet RPL ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.09.2018
Registreringsdato: 10.09.2018 -
RPL Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.09.2018
Registreringsdato: 07.09.2018 -
RPL Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.09.2018
Registreringsdato: 07.09.2018
Blå bog (fortsat)
Robert har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
10.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
07.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
19.06.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
16.06.2016 - 30.06.2018
Ejerandel: 50% -
Direktør
01.07.2000 - 12.12.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Robert Poul Laulund er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn RPL Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 616' DKK. Gennem holdingselskabet RPL Holding ApS har Robert derfor også andele i Conditoriet RPL ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Robert Poul Laulund, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor S2C ApS kunne fremvise et overskud på 524' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Conditoriet RPL ApS kunne fremvise et underskud på 416' DKK.