Lars Møller Klemmensen
Erhvervsaktiv siden: | 27. jun. 2002 (22 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | MIDTDJURS TRAKTORLAGER A/S (Ejer) |
Største overskud: | 3.420' DKK MIDTDJURS TRAKTORLAGER A/S (2017) |
Største underskud: | -952' DKK MIDTDJURS TRAKTORLAGER A/S (2018) |
Største egenkapital: | 25.642' DKK MIDTDJURS TRAKTORLAGER A/S (2022) |
Største gæld: | 37.703' DKK MIDTDJURS TRAKTORLAGER A/S (2023) |
Flest årsværk: | 25 årsværk hos MIDTDJURS TRAKTORLAGER A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MIDTDJURS TRAKTORLAGER A/S (22 år 3 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2002 i MIDTDJURS TRAKTORLAGER A/S i hvervet som Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør. Lars Møller Klemmensen købte sig ind i virksomheden den 27. juni 2002 og havde en ejerandel på 20-24.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Lars af: Søren Møller Klemmensen, Finn Møller Klemmensen og Peter Møller Klemmensen. Hvervet som Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør har Lars nu besiddet i 12 år 4 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil. Her mere end 12 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab for 2023 viste et underskud på 804' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MIDTDJURS TRAKTORLAGER A/S
Ejerandel: 33.34-49.99%
Direktørposter (1)
-
MIDTDJURS TRAKTORLAGER A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.02.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
MIDTDJURS TRAKTORLAGER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.06.2002
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
MIDTDJURS TRAKTORLAGER A/S
Tilknyttet som direktørDato: 27.02.2024
Registreringsdato: 27.02.2024 -
INDKØBSKÆDEN KOM-PLET, AGRO, SKOV,HAVE, PARK A.M.B.A. (Nu: KOM-PLET A.M.B.A)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.02.2016
Registreringsdato: 05.02.2016 -
MIDTDJURS TRAKTORLAGER A/S (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.11.2014
Registreringsdato: 20.11.2014
Blå bog (fortsat)
Lars har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 3 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
22.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
01.02.2013 - 05.02.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
27.06.2002 - 19.11.2014
Bestyrelsesmedlem
27.06.2002 - Stadig aktiv
Ejer
20.11.2014 - Stadig aktiv
Direktør
27.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor MIDTDJURS TRAKTORLAGER A/S landede et overskud på 3.420' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor MIDTDJURS TRAKTORLAGER A/S landede et underskud på 952' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Heine Jacobsen Mønster.