Magnús Þór Ómarsson
Erhvervsaktiv siden: | 27. jan. 2015 (9 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | THOR & OLSEN HOLDING IVS (Direktør) |
Største overskud: | 685' DKK ATS Maintenance ApS (2022) |
Største underskud: | -4' DKK THOR & OLSEN HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 659' DKK ATS Maintenance ApS (2023) |
Største gæld: | 2.800' DKK ATS Maintenance ApS (2023) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos ATS Maintenance ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Aircraft Tech Support (9 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2015 ved THOR & OLSEN HOLDING IVS i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Magnús Þór Ómarsson i 2 år 6 måneder, før fratrædelsen den 11. august 2017.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 17. august 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
THOR & OLSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ATS Maintenance ApS
Via THOR & OLSEN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
THOR & OLSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.04.2022 -
ATS Maintenance ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.04.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
Aircraft Tech Support (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 08.04.2024
Registreringsdato: 08.04.2024 -
ATS Maintenance ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.04.2022
Registreringsdato: 28.04.2022 -
THOR & OLSEN HOLDING ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.04.2022
Registreringsdato: 27.04.2022
Blå bog (fortsat)
Magnús har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 7 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
27.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.02.2015 - 08.04.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
28.04.2022 - 05.11.2022
Direktør
28.04.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
06.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Direktør
27.01.2015 - 11.08.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Magnús Þór Ómarsson er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn THOR & OLSEN HOLDING ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 153' DKK. Gennem sit holdingselskab THOR & OLSEN HOLDING ApS har Magnús dermed også andele i ATS Maintenance ApS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Magnús Þór Ómarsson, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor ATS Maintenance ApS landede et overskud på 685' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor THOR & OLSEN HOLDING ApS landede et underskud på 4' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 437' DKK (ATS Maintenance ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 659' DKK (ATS Maintenance ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 153' DKK (THOR & OLSEN HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Magnús' netværk er Álfhildur Ásgeirsdottir.