Kurt Laurits Broberg Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 28. jun. 1982 (42 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | RESPONS ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.874' DKK BDB-METODEN ApS (Nu: Openframe Holding ApS) (2021) |
Største underskud: | -8.333' DKK BDB-METODEN ApS (Nu: Openframe Holding ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 5.966' DKK BDB-METODEN ApS (Nu: Openframe Holding ApS) (2021) |
Største gæld: | 9.693' DKK BDB-METODEN ApS (Nu: Openframe Holding ApS) (2017) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos WERKS GRAFISKE HUS A/S (2019-20) |
Længste aktivitet: | Direktør af RESPONS ApS (42 år 2 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 1982 i RESPONS ApS (tidligere HÅSTRUP FINANS ApS) som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Kurt Laurits Broberg Nielsen i 6 år 1 måned, inden stoppet d. 25. august 1988.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et underskud på 198' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RESPONS ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
AGILELEANHOUSE A/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via RESPONS ApS
Direktørposter (1)
-
RESPONS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.1982
Bestyrelsesposter (1)
-
AGILELEANHOUSE A/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 06.12.2023
Tidslinje (37)
-
ORGANIC OBJECT A/S (Nu: AGILELEANHOUSE A/S)
Fratrådt som direktørDato: 06.12.2023
Registreringsdato: 06.12.2023 -
ORGANIC OBJECT A/S (Nu: AGILELEANHOUSE A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.12.2023
Registreringsdato: 06.12.2023 -
AGILELEANHOUSE A/S (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.12.2023
Registreringsdato: 06.12.2023
Blå bog (fortsat)
Kurt har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 42 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
21.02.2007 - 06.12.2023
Bestyrelsesmedlem
06.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 28% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
05.11.2018 - 02.12.2019
Ejerandel: 17,74% -
Bestyrelsesmedlem
31.01.2018 - 28.03.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.03.2014 - 26.03.2018
Reel ejer
07.01.2015 - 26.03.2018
Ejerandel: 28% -
Bestyrelsesmedlem
20.10.2011 - 28.09.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Kurt Laurits Broberg Nielsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem i ORGANIC OBJECT A/S (Nu: AGILELEANHOUSE A/S) der præsenterede et overskud på 717' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i BDB-METODEN ApS (Nu: Openframe Holding ApS) der præsenterede et underskud på 8.333' DKK.
Kurt har i alt siddet i bestyrelsen hos 13 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år 9 måneder fra 2007 til 2023 hos AGILELEANHOUSE A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 307' DKK (PROCESSCONNECT A/S (Nu: Nord Technology A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 1.227' DKK (ORGANIC OBJECT A/S (Nu: AGILELEANHOUSE A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.884' DKK (BDB-METODEN ApS (Nu: Openframe Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 613' DKK (ORGANIC OBJECT A/S (Nu: AGILELEANHOUSE A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Kurt' netværk er Maria Groth Broberg.