Søren Michael Rantov
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2000 (24 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Handelsselskabet af den 1. maj 2019 ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 940' DKK PBH 27.396 ApS (Nu: Handelsselskabet af den 1. maj 2019 ApS) (2017-18) |
Største underskud: | -80' DKK Halsnæs Fitness ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 3.890' DKK PBH 27.395 ApS (Nu: RANTOV HOLDING ApS) (2018-19) |
Største gæld: | 1.924' DKK PBH 27.396 ApS (Nu: Handelsselskabet af den 1. maj 2019 ApS) (2014-15) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos PBH 27.396 ApS (Nu: Handelsselskabet af den 1. maj 2019 ApS) (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af RANTOV HOLDING ApS (24 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2000 hos Handelsselskabet af den 1. maj 2019 ApS (tidligere PBH 27.396 ApS) i rollen som Reel ejer og Direktør. Denne rolle bestred Søren Michael Rantov i 20 år 5 måneder, før stoppet d. 3. december 2020.
Virksomhedens branche var dengang indenfor vvs- og blikkenslagerforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2017-18 som viste et overskud på 940' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 3. december 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RANTOV HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Halsnæs Fitness ApS
Via RANTOV HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
RANTOV HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.09.2000 -
Halsnæs Fitness ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.09.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
VVS NORD ApS (Nu: Handelsselskabet af den 1. maj 2019 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 03.12.2020
Registreringsdato: 03.12.2020 -
Halsnæs Fitness ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.09.2018
Registreringsdato: 21.09.2018 -
GO-VVS ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.06.2017
Registreringsdato: 12.06.2017
Blå bog (fortsat)
Søren har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
21.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Ejer
01.07.2000 - Stadig aktiv
Direktør
20.09.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.07.2000 - 03.12.2020
Direktør
20.09.2000 - 03.12.2020
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.11.2013 - 12.06.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor PBH 27.396 ApS (Nu: Handelsselskabet af den 1. maj 2019 ApS) kunne fremvise et overskud på 940' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Halsnæs Fitness ApS kunne fremvise et underskud på 80' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 300' DKK (PBH 27.395 ApS (Nu: RANTOV HOLDING ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 3.625' DKK (PBH 27.395 ApS (Nu: RANTOV HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 199' DKK (Halsnæs Fitness ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Janie Lykke Rantov.