Kristian Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 31. mar. 1998 (26 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | BOLIGMONTØREN ApS (Direktør) |
Største overskud: | 790' DKK BOLIGMONTØREN HOLDING ApS (2015-16) |
Største underskud: | -185' DKK FARVEBASEN FARSØ, BOLIGMONTØREN ApS (Nu: KJ Gulve & Gardiner ApS) (2013-14) |
Største egenkapital: | 3.556' DKK BOLIGMONTØREN HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 9.186' DKK BOLIGMONTØREN ApS (2016-17) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos FARVEBASEN FARSØ, BOLIGMONTØREN ApS (Nu: KJ Gulve & Gardiner ApS) (2019-20) |
Længste aktivitet: | Direktør af BOLIGMONTØREN ApS (26 år 5 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1998 i BOLIGMONTØREN ApS i hvervet som Direktør og Reel ejer. Hvervet som Direktør har Kristian Jensen nu besiddet i 26 år 5 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu opererer virksomheden indenfor udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 viste et overskud på 372' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BOLIGMONTØREN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
BOLIGMONTØREN ApS
Via BOLIGMONTØREN HOLDING ApS -
KJ Gulve & Gardiner ApS
Via BOLIGMONTØREN HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
BOLIGMONTØREN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.03.1998 -
BOLIGMONTØREN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2005 -
KJ Gulve & Gardiner ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.03.2000
Tidslinje (6)
-
Bedstes Garn ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.08.2016
Registreringsdato: 11.08.2016 -
Bedstes Garn ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.03.2015
Registreringsdato: 28.03.2015 -
BOLIGMONTØREN HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.06.2005
Registreringsdato: 30.06.2005
Blå bog (fortsat)
Kristian har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 6 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
30.06.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
31.03.2000 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.06.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
31.03.1998 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.06.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
28.03.2015 - 18.01.2018
Ejerandel: 25%
Kristian Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BOLIGMONTØREN HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 3.556' DKK. Gennem sit holdingselskab BOLIGMONTØREN HOLDING ApS har Kristian dermed også andele i BOLIGMONTØREN ApS (100%) & KJ Gulve & Gardiner ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Kristian Jensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor BOLIGMONTØREN HOLDING ApS landede et overskud på 790' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor FARVEBASEN FARSØ, BOLIGMONTØREN ApS (Nu: KJ Gulve & Gardiner ApS) landede et underskud på 185' DKK.