Sidse Fiedler Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 4. jul. 2002 (22 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | LAURITS EGELUND HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.530' DKK EGELUND A/S ENTREPRENØR (2023) |
Største underskud: | -8' DKK SIDSE 2015 HOLDING ApS (2015) |
Største egenkapital: | 18.861' DKK LAURITS RASMUSSEN HOLDING A/S (Nu: LAURITS EGELUND HOLDING A/S) (2017) |
Største gæld: | 16.345' DKK EGELUND A/S ENTREPRENØR (2018) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos EGELUND A/S ENTREPRENØR (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af LAURITS EGELUND HOLDING A/S (22 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2002 ved LAURITS EGELUND HOLDING A/S (tidligere LAURITS RASMUSSEN HOLDING A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Sidse Fiedler Rasmussen nu bestreddet i 22 år 2 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 233' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SIDSE 2015 HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
EGELUND 2015 HOLDING ApS
Via SIDSE 2015 HOLDING ApS -
EGELUND A/S ENTREPRENØR
Via EGELUND 2015 HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
SIDSE 2015 HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.01.2015
Bestyrelsesposter (3)
-
LAURITS EGELUND HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.07.2002 -
EGELUND 2015 HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.01.2015 -
EGELUND A/S ENTREPRENØR
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.03.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
EGELUND A/S ENTREPRENØR
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.03.2016
Registreringsdato: 09.03.2016 -
ENTREPRENØRFIRMAET EGELUND A/S (Nu: EGELUND A/S ENTREPRENØR) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.03.2016
Registreringsdato: 08.03.2016 -
SIDSE 2015 HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.01.2015
Registreringsdato: 07.01.2015
Blå bog (fortsat)
Sidse har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 2 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
07.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
07.01.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
08.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem
04.07.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.03.2004 - 08.03.2016
Reel ejer
08.01.2015 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
09.03.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25%
Sidse Fiedler Rasmussen ejer desuden også holdingselskabet EGELUND 2015 HOLDING ApS (ejer lige nu 25%). Gennem holdingselskabet EGELUND 2015 HOLDING ApS ejes der også andele i EGELUND A/S ENTREPRENØR (100%).
Se også koncerndiagram for Sidse Fiedler Rasmussen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Sidse Fiedler Rasmussen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved EGELUND A/S ENTREPRENØR der præsenterede et overskud på 5.530' DKK.
Sidse har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 22 år 2 måneder fra 2002 til i dag hos LAURITS EGELUND HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 5.530' DKK (EGELUND A/S ENTREPRENØR).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 18.173' DKK (LAURITS RASMUSSEN HOLDING A/S (Nu: LAURITS EGELUND HOLDING A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.541' DKK (SIDSE 2015 HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Sidse' netværk er Laurits Ege Lund.