Daniel Buus Christiansen
Erhvervsaktiv siden: | 10. mar. 2014 (10 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | BRUUN & BUUS ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.441' DKK Horizon Recruitment IVS (Nu: Candeno A/S) (2022) |
Største underskud: | -257' DKK Horizon Recruitment IVS (Nu: Candeno A/S) (2019-20) |
Største egenkapital: | 1.035' DKK Horizon Recruitment IVS (Nu: Candeno A/S) (2021) |
Største gæld: | 11.837' DKK Horizon Recruitment IVS (Nu: Candeno A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 34 årsværk hos Horizon Recruitment IVS (Nu: Candeno A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Recruit v/Daniel Buus Christiansen (4 år 10 måneder) |
Karrieren som leder startede i 2014 i BRUUN & BUUS ApS (tidligere TOPPIT.DK ApS) i rollen som Ejer og Direktør. Daniel Buus Christiansen købte en del af virksomheden d. 10. marts 2014 og havde dermed en ejerandel på 50-66.65%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Daniel af: Jesper Friis Bruun. Hvervet som Ejer og Direktør bestred Daniel i 3 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 28. december 2017.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen detailhandel med andre varer i.a.n. via internet. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab fra 2016 som viste et overskud på 54' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 28. december 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Recruit v/Daniel Buus Christiansen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
Horizon Recruitment IVS (Nu: Candeno A/S) (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 03.04.2020
Registreringsdato: 03.04.2020 -
Horizon Recruitment IVS (Nu: Candeno A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.01.2020
Registreringsdato: 13.01.2020 -
Recruit v/Daniel Buus Christiansen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 17.11.2019
Registreringsdato: 17.11.2019
Blå bog (fortsat)
Daniel har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
17.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
10.06.2018 - 08.11.2018
Reel ejer
10.06.2018 - 08.11.2018
Bestyrelsesmedlem
10.06.2018 - 13.01.2020
Ejer
09.11.2018 - 23.08.2019
Reel ejer
24.08.2019 - 13.01.2020
Ejer
24.08.2019 - 03.04.2020
Ejerandel: 15-19.99% -
Ejer
10.03.2014 - 04.01.2018
Direktør
29.05.2015 - 04.01.2018
Ejerandel: 50-66.65% -
Ejer
10.03.2014 - 28.12.2017
Direktør
29.05.2015 - 28.12.2017
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Ejer
01.07.2016 - 14.03.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor BRUUN & BUUS ApS kunne fremvise et overskud på 54' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor Horizon Recruitment IVS (Nu: Candeno A/S) kunne fremvise et underskud på 257' DKK.