Elmar Buus Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 29. jun. 1987 (37 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | HIMMERLANDS GAS-OLIE & VVS TEKNIK ApS (Direktør) |
Største overskud: | 856' DKK ELMAR BUUS PEDERSEN HOLDING ApS (2020-21) |
Største underskud: | -134' DKK ELMAR BUUS PEDERSEN HOLDING ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 4.101' DKK ELMAR BUUS PEDERSEN HOLDING ApS (2023-24) |
Største gæld: | 1.256' DKK HIMMERLANDS GAS-OLIE & VVS TEKNIK ApS (2015-16) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos HIMMERLANDS GAS-OLIE & VVS TEKNIK ApS (2017-18) |
Længste aktivitet: | Direktør af HIMMERLANDS GAS-OLIE & VVS TEKNIK ApS (33 år 3 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 1987 i HIMMERLANDS GAS-OLIE & VVS TEKNIK ApS (tidligere OLIEFYRSSERVICE AARS ApS) i rollen som Direktør og Reel ejer. Hvervet som Direktør bestred Elmar Buus Pedersen i 33 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 20. oktober 2020.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor vvs- og blikkenslagerforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2018-19 som viste et overskud på 520' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 1. december 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ELMAR BUUS PEDERSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
ELMAR BUUS PEDERSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2006
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
OLIEFYRSSERVICE AARS ApS (Nu: HIMMERLANDS GAS-OLIE & VVS TEKNIK ApS)
Fratrådt som direktørDato: 20.10.2020
Registreringsdato: 20.10.2020 -
ELMAR BUUS PEDERSEN HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.06.2006
Registreringsdato: 29.06.2006 -
SØRELM ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.06.2006
Registreringsdato: 29.06.2006
Blå bog (fortsat)
Elmar har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
29.06.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
29.06.1987 - 20.10.2020
Reel ejer
30.06.2011 - 07.12.2018
Reel ejer
08.12.2018 - 24.10.2019
Reel ejer
25.10.2019 - 31.08.2020
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
18.01.2006 - 29.06.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
19.10.1989 - 14.05.1992
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor ELMAR BUUS PEDERSEN HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 856' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor ELMAR BUUS PEDERSEN HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 134' DKK.