Rasmus Linnet Gyberg
Erhvervsaktiv siden: | 17. dec. 2014 (9 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | KAPITEL2 ApS (Ejer) |
Største overskud: | 241' DKK Gybergs Ejendomsrenovering ApS (2020-21) |
Største underskud: | -497' DKK Ampell ApS (2023) |
Største egenkapital: | 229' DKK Gybergs Ejendomsrenovering ApS (2020-21) |
Største gæld: | 1.644' DKK Gybergs Ejendomsrenovering ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Ampell ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Gybergs Ejendomsrenovering ApS (4 år 2 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 2014 hos KAPITEL2 ApS som Ejer, Direktør og Stifter. Det var sammen med partneren Christian Andersen Skriver at Rasmus Linnet Gyberg stiftede KAPITEL2 ApS den dag i december 2014. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter havde Rasmus i 1 år 6 måneder, inden stoppet den 30. juni 2016.
Virksomheden specialiserede sig indenfor engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab for 2017 kunne fremvise et overskud på 126' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 8. november 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
R. Gyberg Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Ampell ApS
Via R. Gyberg Holding ApS
Direktørposter (2)
-
R. Gyberg Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.05.2022 -
Ampell ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.05.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
Gybergs Ejendomsrenovering ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 28.06.2024
Registreringsdato: 28.06.2024 -
Gybergs Ejendomsrenovering ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.06.2024
Registreringsdato: 28.06.2024 -
Gybergs Ejendomsrenovering II A/S
Fratrådt som direktørDato: 16.03.2023
Registreringsdato: 16.03.2023
Blå bog (fortsat)
Rasmus har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
19.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
17.04.2020 - 28.06.2024
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Bestyrelsesmedlem, Reel ejer og Direktør
28.02.2022 - 16.03.2023
Ejerandel: 26,66% -
Reel ejer
31.05.2022 - 29.11.2022
Bestyrelsesmedlem
31.05.2022 - 16.12.2022
Direktør
31.05.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.11.2022 - 30.12.2022
Reel ejer
31.12.2022 - 30.01.2023
Reel ejer
31.01.2023 - 27.02.2023
Reel ejer
28.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80% -
Stifter og Ejer
17.12.2014 - 30.06.2016
Direktør
17.12.2014 - 22.06.2018
Ejer
01.07.2016 - 08.11.2018
Ejerandel: 100%
Rasmus Linnet Gyberg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn R. Gyberg Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -15' DKK. Igennem sit holdingselskab R. Gyberg Holding ApS har Rasmus dermed også ejerandele i Ampell ApS (66.66-89.99%).
Se også koncerndiagram for Rasmus Linnet Gyberg, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor Gybergs Ejendomsrenovering ApS fremviste et overskud på 241' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Ampell ApS fremviste et underskud på 497' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 497' DKK (Ampell ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -15' DKK (R. Gyberg Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -242' DKK (Ampell ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rasmus' netværk er Mette-Marie Pihlmann Lassen.