Tonny Hjortgård Jeppesen
Erhvervsaktiv: | 25. sep. 2001 - 31. dec. 2019 |
Karrieren startede hos: | GULVTRIM ApS (Direktør) |
Største overskud: | 4.455' DKK GULVTRIM ApS (2018) |
Største underskud: | -3.934' DKK HJORTEGÅRD EJENDOMME ApS (2016) |
Største egenkapital: | 11.963' DKK HJORTEGÅRD JEPPESEN HOLDING ApS (2019) |
Største gæld: | 6.715' DKK GULVTRIM ApS (2016) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos GULVTRIM ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af HJORTEGÅRD JEPPESEN HOLDING ApS (17 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2001 ved GULVTRIM ApS i rollen som Direktør og Reel ejer. Rollen som Direktør bestred Tonny Hjortgård Jeppesen i 16 år 5 måneder, før stoppet den 1. marts 2018.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor murere. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 4.116' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HJORTEGÅRD JEPPESEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
HJORTEGÅRD EJENDOMME ApS
Via HJORTEGÅRD JEPPESEN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
HJORTEGÅRD EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.06.2008 -
HJORTEGÅRD JEPPESEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.10.2006
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
Tonny Hjortgård Jeppesen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2019
Registreringsdato: 31.12.2019 -
GULVTRIM ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.03.2018
Registreringsdato: 01.03.2018 -
HJORTEGÅRD EJENDOMME ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.01.2018
Registreringsdato: 01.01.2018
Blå bog (fortsat)
Tonny har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2018 - 31.12.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
25.09.2001 - 01.03.2018
Reel ejer
01.01.2017 - 28.02.2018
Reel ejer
01.03.2018 - 01.05.2018
Ejerandel: 40% -
Stifter og Ejer
05.06.2008 - 01.01.2018
Direktør
05.06.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
18.10.2006 - 31.12.2016
Direktør
18.10.2006 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
26.05.2005 - 18.10.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Tonny Hjortgård Jeppesen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HJORTEGÅRD JEPPESEN HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 7.823' DKK. Gennem holdingselskabet HJORTEGÅRD JEPPESEN HOLDING ApS har Tonny derfor også andele i HJORTEGÅRD EJENDOMME ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Tonny Hjortgård Jeppesen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor GULVTRIM ApS kunne fremvise et overskud på 4.455' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor HJORTEGÅRD EJENDOMME ApS kunne fremvise et underskud på 3.934' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.116' DKK (GULVTRIM ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 287' DKK (HJORTEGÅRD EJENDOMME ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.823' DKK (HJORTEGÅRD JEPPESEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -66' DKK (HJORTEGÅRD EJENDOMME ApS).