Anders Ullersted
Erhvervsaktiv siden: | 15. jan. 1987 (37 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | HANDELSFIRMAET AF 20/12 1986 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.261' DKK NØRRE BODEGA ApS (2022) |
Største underskud: | -3.881' DKK ULLERSTED HOLDING ApS (2021) |
Største egenkapital: | 3.796' DKK ULLERSTED HOLDING ApS (2020) |
Største gæld: | 9.333' DKK JAS NORDIC ApS (Nu: JAS FORWARDING (DENMARK) ApS) (2015) |
Flest årsværk: | 25 årsværk hos BLUESTAFF FOR K. FREITAG ApS (Nu: VIKARER FOR BYGGERIET ApS) (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af ULLERSTED HOLDING ApS (17 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 1987 ved HANDELSFIRMAET AF 20/12 1986 ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Anders Ullersted i 2 år, før stoppet den 10. februar 1989.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1989 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 22. februar 1989.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ULLERSTED HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Staff Inn ApS
Via ULLERSTED HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
Staff Inn ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2014 -
ULLERSTED HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2007
Ejendomme (4)
Tidslinje (21)
-
BLUESTAFF FOR K. FREITAG ApS (Nu: VIKARER FOR BYGGERIET ApS)
Fratrådt som direktørDato: 31.08.2020
Registreringsdato: 31.08.2020 -
BLUESTAFF IVS (Nu: Staff Inn ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 17.12.2014
Registreringsdato: 17.12.2014 -
PLUSPOL ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.11.2014
Registreringsdato: 01.11.2014
Blå bog (fortsat)
Anders har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
17.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
04.09.2014 - 12.10.2021
Ejerandel: 100% -
Direktør
02.07.2007 - 01.11.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.11.2005 - 01.04.2011
Direktør
02.01.2012 - 01.11.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.10.2012 - 01.07.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor BLUESTAFF FOR K. FREITAG ApS (Nu: VIKARER FOR BYGGERIET ApS) kunne fremvise et overskud på 1.230' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor ULLERSTED HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 3.881' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.031' DKK (NØRRE BODEGA ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 453' DKK (BLUESTAFF IVS (Nu: Staff Inn ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.004' DKK (NØRRE BODEGA ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -889' DKK (BLUESTAFF IVS (Nu: Staff Inn ApS)).