Charlotte Vendorf
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1986 (37 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | TINGGÅRDEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 722' DKK TINGGÅRDEN A/S (2019-20) |
Største underskud: | -50' DKK TINGGÅRDEN A/S (2017-18) |
Største egenkapital: | 4.000' DKK RATATOUILLE ApS (2022-23) |
Største gæld: | 6.126' DKK TINGGÅRDEN A/S (2019-20) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos TINGGÅRDEN A/S (2020-21) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af TINGGÅRDEN A/S (36 år 4 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 1986 hos TINGGÅRDEN A/S (tidligere A/S PSE NR. 2152) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Charlotte Vendorf i 36 år 4 måneder, før stoppet d. 7. marts 2023.
Nu arbejder virksomheden med restauranter. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et underskud på 23' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RATATOUILLE ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
TINGGÅRDEN A/S
Via RATATOUILLE ApS -
noumeal ApS
Via RATATOUILLE ApS -
Friis-Vendorf ApS
Via RATATOUILLE ApS
Direktørposter (2)
-
RATATOUILLE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.03.2014 -
Friis-Vendorf ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.03.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
TINGGÅRDEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.03.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Friis-Vendorf ApS
Tilknyttet som direktørDato: 08.03.2023
Registreringsdato: 08.03.2023 -
TINGGÅRDEN A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.03.2023
Registreringsdato: 08.03.2023 -
A/S PSE NR. 2152 (Nu: TINGGÅRDEN A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.03.2023
Registreringsdato: 07.03.2023
Blå bog (fortsat)
Charlotte har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år 10 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
03.09.2021 - Stadig aktiv
Direktør
08.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
11.03.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
01.11.1986 - 07.03.2023
Reel ejer
20.03.2014 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
08.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Charlotte Vendorf er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn RATATOUILLE ApS (ejer pt. 50%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 4.000' DKK. Igennem holdingselskabet RATATOUILLE ApS har Charlotte derfor også ejerandele i TINGGÅRDEN A/S (100%), noumeal ApS (5-9.99%) samt Friis-Vendorf ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Charlotte Vendorf, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor RATATOUILLE ApS kunne offentliggøre et overskud på 472' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor RATATOUILLE ApS kunne offentliggøre et underskud på 47' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 221' DKK (Friis-Vendorf ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 23' DKK (TINGGÅRDEN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 4.000' DKK (RATATOUILLE ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 690' DKK (TINGGÅRDEN A/S).
En af de forbindelser som går igen i Charlotte' netværk er Jan Henrik Friis-Mikkelsen.