Michael Bilde
Stenøvej 63, 3630 Jægerspris, DK Status: Aktiv Opdateret:
Blå bog
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 1986 (38 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | BILDE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af Embrand (9 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 1986 hos BILDE A/S (tidligere DANFERT A/S) som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Michael Bilde i 8 år 4 måneder, inden stoppet den 30. juni 1994.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1995 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 9. januar 1995.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Embrand
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
One Ventures (Nu: Embrand) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 04.01.2015
Registreringsdato: 04.01.2015 -
DANFERT A/S (Nu: BILDE A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.1994
Registreringsdato: 30.06.1994 -
DANFERT A/S (Nu: BILDE A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.03.1986
Registreringsdato: 01.03.1986
Blå bog (fortsat)
Michael har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
04.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.03.1986 - 30.06.1994
Ejerandel: Intet ejerskab
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?