Poul Erik Lund
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 1988 (36 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | GARTNERIET ROSBORG-GÅRSLEV A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.442' DKK GARTNERIET KIRKEGADE ApS (Nu: ROSBORG KRYDDERURTER A/S) (2022-23) |
Største underskud: | -5.131' DKK Maraldi seeds Denmark A/S (2021-22) |
Største egenkapital: | 12.181' DKK Maraldi seeds Denmark A/S (2023-24) |
Største gæld: | 42.044' DKK GARTNERIET KIRKEGADE ApS (Nu: ROSBORG KRYDDERURTER A/S) (2019-20) |
Flest årsværk: | 82 årsværk hos GARTNERIET KIRKEGADE ApS (Nu: ROSBORG KRYDDERURTER A/S) (2014-15) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af GARTNERIET ROSBORG-GÅRSLEV A/S (14 år 2 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 1988 ved GARTNERIET ROSBORG-GÅRSLEV A/S (tidligere A/S PSE NR.2650) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Poul Erik Lund i 14 år 2 måneder, før stoppet den 30. april 2002.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 14. december 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PE LUND HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
Maraldi seeds Denmark A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2024 -
PE LUND HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.12.2014
Bestyrelsesposter (1)
-
Maraldi seeds Denmark A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
GROTEK CONSULTING ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.03.2024
Registreringsdato: 01.03.2024 -
Maraldi seeds Denmark A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024 -
Maraldi seeds Denmark A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024
Blå bog (fortsat)
Poul har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
30.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.04.2015 - 18.10.2021
Direktør
26.02.2016 - 01.03.2024
Reel ejer
19.10.2021 - 31.10.2021
Reel ejer
01.11.2021 - 04.03.2024
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
08.09.1998 - 30.04.2002
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.03.1988 - 30.04.2002
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor GROTEK CONSULTING ApS kunne offentliggøre et overskud på 2.218' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023-24 hvor Maraldi seeds Denmark A/S kunne offentliggøre et underskud på 1.278' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.218' DKK (GROTEK CONSULTING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 1.278' DKK (Maraldi seeds Denmark A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 12.181' DKK (Maraldi seeds Denmark A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.848' DKK (GROTEK CONSULTING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Poul' netværk er Andrea Maraldi.