John Vestergaard
Erhvervsaktiv siden: | 30. nov. 1981 (42 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | TOPVAGT ApS (Direktør) |
Største overskud: | 5.905' DKK DISCOTHEQUE MIRAGE ApS (Nu: LV AUTO ApS) (2015-16) |
Største underskud: | -201' DKK TOPVAGT ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 8.493' DKK JV HOLDING VOJENS ApS (2015-16) |
Største gæld: | 28.677' DKK DISCOTHEQUE MIRAGE ApS (Nu: LV AUTO ApS) (2014-15) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos TOPVAGT ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af TOPVAGT ApS (42 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 1981 ved TOPVAGT ApS (tidligere GARAGE 93 ApS) som Direktør og Reel ejer. Rollen som Direktør har John Vestergaard nu besiddet i 42 år 10 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen engroshandel med træ, trælast og byggematerialer. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 167' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JV HOLDING VOJENS ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
TOPVAGT ApS
Via JV HOLDING VOJENS ApS
Direktørposter (2)
-
TOPVAGT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.11.1981 -
JV HOLDING VOJENS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.12.2010
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
Holding af 0311 ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.01.2017
Registreringsdato: 31.01.2017 -
DISCOTHEQUE MIRAGE ApS (Nu: LV AUTO ApS)
Fratrådt som direktørDato: 04.11.2016
Registreringsdato: 04.11.2016 -
Holding af 0311 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.11.2016
Registreringsdato: 04.11.2016
Blå bog (fortsat)
John har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 42 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
22.12.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
30.11.1981 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.12.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
04.11.2016 - 31.01.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
25.11.1998 - 04.11.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.06.1990 - 14.10.1991
Ejerandel: Intet ejerskab
John Vestergaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JV HOLDING VOJENS ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 7.906' DKK. Igennem sit holdingselskab JV HOLDING VOJENS ApS har John dermed også ejerandele i TOPVAGT ApS (100%).
Se også koncerndiagram for John Vestergaard, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor DISCOTHEQUE MIRAGE ApS (Nu: LV AUTO ApS) fremviste et overskud på 5.905' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor TOPVAGT ApS fremviste et underskud på 201' DKK.