Steffen Kaarsberg Clemensen
Erhvervsaktiv siden: | 25. sep. 1998 (26 år) |
Karrieren startede hos: | A/S C. ERICHSEN & SØN (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -1.521' DKK A/S C. ERICHSEN & SØN (2015) |
Største egenkapital: | 3.290' DKK A/S C. ERICHSEN & SØN (2014) |
Største gæld: | 9.745' DKK A/S C. ERICHSEN & SØN (2015) |
Flest årsværk: | 38 årsværk hos A/S C. ERICHSEN & SØN (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af Winlux I/S (9 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1998 ved A/S C. ERICHSEN & SØN i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Steffen Kaarsberg Clemensen i 9 år 6 måneder, før stoppet den 22. april 2008.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor el-installation. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 som viste et underskud på 750' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 17. december 2019.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Winlux I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
SC Facility Service
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
SC Facility Service (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 23.03.2017
Registreringsdato: 23.03.2017 -
Winlux I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 16.12.2014
Registreringsdato: 16.12.2014 -
A/S C. ERICHSEN & SØN
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.04.2008
Registreringsdato: 22.04.2008
Blå bog (fortsat)
Steffen har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 4 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
23.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
16.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
25.09.1998 - 22.04.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Steffen' netværk er Mikael Kaarsberg Clemensen.