Per Ladekarl Thomsen
Erhvervsaktiv siden: | 10. mar. 2006 (18 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | LIT-DAN GRAIN HOLDING ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 13.497' DKK PLT HOLDING AF 10.3.06 ApS (2013-14) |
Største underskud: | -1.899' DKK LIT-DAN GRAIN HOLDING ApS (2018) |
Største egenkapital: | 54.075' DKK PLT HOLDING AF 10.3.06 ApS (2023) |
Største gæld: | 43.322' DKK LIT-DAN GRAIN HOLDING ApS (2014) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos PLT FARMING ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af PLT HOLDING AF 10.3.06 ApS (18 år 6 måneder) |
Det startede i 2006 hos LIT-DAN GRAIN HOLDING ApS i rollen som Reel ejer og Direktør. Denne rolle bestred Per Ladekarl Thomsen i 12 år 6 måneder, før stoppet d. 30. september 2018.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor dyrkning af andre etårige afgrøder. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et underskud på 8' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PER LT HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
PLT HOLDING AF 10.3.06 ApS
Via PER LT HOLDING ApS -
LIT-DAN GRAIN HOLDING ApS
Via PLT HOLDING AF 10.3.06 ApS -
PLT FARMING ApS
Via PLT HOLDING AF 10.3.06 ApS
Direktørposter (4)
-
PER LT HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2014 -
LIT-DAN GRAIN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.04.2008 -
PLT FARMING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.08.2008 -
PLT HOLDING AF 10.3.06 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.03.2006
Tidslinje (11)
-
PLT HOLDING II ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 19.12.2014
Registreringsdato: 19.12.2014 -
PLT HOLDING II ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.12.2014
Registreringsdato: 19.12.2014 -
PLT HOLDING II ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 17.12.2014
Registreringsdato: 17.12.2014
Blå bog (fortsat)
Per har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
17.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
05.08.2008 - 30.09.2018
Direktør
05.08.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 76% -
Reel ejer
10.03.2006 - 30.09.2018
Direktør
13.04.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 38% -
Reel ejer
10.03.2006 - 30.09.2018
Direktør
10.03.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 76% -
Stifter, Ejer og Direktør
17.12.2014 - 19.12.2014
Ejerandel: 50-66.65%
Per Ladekarl Thomsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PER LT HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 36.521' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet PLT HOLDING AF 10.3.06 ApS (76%), som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for Per Ladekarl Thomsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor PLT HOLDING AF 10.3.06 ApS kunne fremvise et overskud på 13.497' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor LIT-DAN GRAIN HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 1.899' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.901' DKK (PLT HOLDING AF 10.3.06 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 488' DKK (PLT FARMING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 54.075' DKK (PLT HOLDING AF 10.3.06 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 46' DKK (LIT-DAN GRAIN HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Anja Ladekarl Thomsen.