Nicolai Johannes Mortensen
Erhvervsaktiv siden: | 13. jan. 2011 (13 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | NICOLAIS HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 637' DKK MARTINS OG NICOLAIS BOLIGSELSKAB ApS (2022-23) |
Største underskud: | -3.067' DKK SOFASHOPPING ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 1.846' DKK SOFASHOPPING ApS (2016-17) |
Største gæld: | 10.041' DKK SOFASHOPPING ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos SOFASHOPPING ApS (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af NICOLAIS HOLDING ApS (13 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2011 ved NICOLAIS HOLDING ApS som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev alene grundlagt af Nicolai Johannes Mortensen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Ejer, Stifter og Direktør har Nicolai nu besiddet i 13 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her 13 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab fra 2022-23 kunne fremvise et underskud på 7' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NICOLAIS HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
MARTINS OG NICOLAIS BOLIGSELSKAB ApS
Via NICOLAIS HOLDING ApS -
B2C Shipping ApS
Via NICOLAIS HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
NICOLAIS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.01.2011 -
MARTINS OG NICOLAIS BOLIGSELSKAB ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.02.2011 -
B2C Shipping ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.01.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
SOFASHOPPING ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.05.2022
Registreringsdato: 31.05.2022 -
SOFASHOPPING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2022
Registreringsdato: 31.05.2022 -
B2C Shipping ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.01.2021
Registreringsdato: 06.01.2021
Blå bog (fortsat)
Nicolai har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
07.02.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
13.01.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
06.01.2021 - 30.06.2024
Direktør
06.01.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49% -
Direktør og Reel ejer
24.01.2011 - 15.12.2023
Bestyrelsesmedlem
01.09.2020 - 31.05.2022
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
17.06.2016 - 25.11.2019
Reel ejer
29.11.2016 - 14.08.2020
Ejerandel: 50%
Nicolai Johannes Mortensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn NICOLAIS HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -132' DKK. Igennem sit holdingselskab NICOLAIS HOLDING ApS har Nicolai dermed også ejerandele i MARTINS OG NICOLAIS BOLIGSELSKAB ApS (50-66.65%) og B2C Shipping ApS (50-66.65%).
Udforsk også koncerndiagram for Nicolai Johannes Mortensen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor MARTINS OG NICOLAIS BOLIGSELSKAB ApS fremviste et overskud på 637' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor SOFASHOPPING ApS fremviste et underskud på 3.067' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Nicolai' netværk er Martin Rene Mortensen.