Henrik Vollandt
Erhvervsaktiv siden: | 28. jan. 1986 (38 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANISH GAZEBO STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (Direktør) |
Største overskud: | 6.753' DKK JMH HABRO HOLDING ApS (2018) |
Største underskud: | -3.323' DKK JMH HABRO HOLDING ApS (2014) |
Største egenkapital: | 34.388' DKK JMH HABRO HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 7.053' DKK REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (2014) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af DANISH GAZEBO STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (38 år 5 måneder) |
Det startede i 1986 ved DANISH GAZEBO STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (tidligere GAZEBO TRADING ApS) i rollen som Direktør og Ejer. Rollen som Direktør bestred Henrik Vollandt i 9 år, før stoppet den 7. februar 1995.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 3.649' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DANISH GAZEBO STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
DVU STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Via DANISH GAZEBO STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB -
DVU ADMINISTRATION ApS
Via DANISH GAZEBO STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Direktørposter (4)
-
DVU STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.09.1999 -
DANISH GAZEBO STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.03.2003 -
DVU ADMINISTRATION ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.1999 -
JMH HABRO HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.03.2003
Ejendomme (1)
Tidslinje (25)
-
DANSK VIRKSOMHEDS UDVIKLING A/S (Nu: DVU STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.05.2019
Registreringsdato: 20.05.2019 -
REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.05.2019
Registreringsdato: 17.05.2019 -
REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.01.2018
Registreringsdato: 03.01.2018
Blå bog (fortsat)
Henrik har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 38 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
28.03.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
07.12.1999 - Stadig aktiv
Reel ejer
29.05.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60% -
Reel ejer
01.07.1999 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
22.09.1999 - 01.11.1999
Direktør
22.09.1999 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
27.03.2000 - 20.05.2019
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
03.01.2018 - 17.05.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
20.08.2000 - 13.02.2003
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor JMH HABRO HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 6.753' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor JMH HABRO HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 3.323' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 5.348' DKK (JMH HABRO HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 34.388' DKK (JMH HABRO HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.964' DKK (A/S PSE NR. 5501 (Nu: DVU STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB)).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Line Mølholm Hansen.