Sarah Simone Aastrup Lorentzen
Erhvervsaktiv siden: | 14. dec. 2014 (9 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Visual-commerce (Ejer) |
Største overskud: | 40' DKK SL&SJ Holding ApS (2019) |
Største underskud: | -362' DKK Locals ApS (2022) |
Største egenkapital: | 236' DKK Ollie´s Out ApS (Nu: Creative Freckle ApS) (2016) |
Største gæld: | 396' DKK Locals ApS (2021) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Locals ApS (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af SL&SJ Holding ApS (9 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2014 ved Visual-commerce (tidligere artcommerce) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Sarah Simone Aastrup Lorentzen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Sarah i 3 år 2 måneder, før stoppet den 19. februar 2018.
Virksomheden opererede indenfor kommunikationsdesign og grafisk design. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 19. februar 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SL&SJ Holding ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Creative Freckle ApS
Via SL&SJ Holding ApS -
Locals ApS
Via SL&SJ Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Locals ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.08.2019 -
Creative Freckle ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.02.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
SL&SJ Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.08.2022
Registreringsdato: 22.08.2022 -
Locals ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.08.2019
Registreringsdato: 27.08.2019 -
Ollie´s Out ApS (Nu: Creative Freckle ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 20.02.2019
Registreringsdato: 20.02.2019
Blå bog (fortsat)
Sarah har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
27.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Direktør
27.03.2015 - 27.11.2018
Ejer
27.03.2015 - Stadig aktiv
Direktør
20.02.2019 - 22.08.2022
Ejerandel: 50% -
Direktør
27.03.2015 - 24.11.2018
Reel ejer
27.03.2015 - Stadig aktiv
Direktør
20.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
14.12.2014 - 19.02.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Sarah Simone Aastrup Lorentzen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SL&SJ Holding ApS (ejer lige nu 50%), som i 2020 kunne fremvise en egenkapital på -50' DKK. Gennem holdingselskabet SL&SJ Holding ApS har Sarah derfor også andele i Creative Freckle ApS (100%) og Locals ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Sarah Simone Aastrup Lorentzen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor SL&SJ Holding ApS kunne fremvise et overskud på 40' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Locals ApS kunne fremvise et underskud på 362' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 169' DKK (Locals ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11' DKK (Ollie´s Out ApS (Nu: Creative Freckle ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -88' DKK (Locals ApS).
En af de forbindelser som går igen i Sarah' netværk er Søren Aastrup Lorentzen.