Mona Matten
Erhvervsaktiv: | 26. nov. 2014 - 10. sep. 2024 |
Karrieren startede hos: | Matten (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -16' DKK Fables&Tales ApS (2020) |
Største egenkapital: | 24' DKK Fables&Tales ApS (2020) |
Største gæld: | 0' DKK Fables&Tales ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af Matten (9 år 9 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Mona Matten. Den første gang Mona var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs & Selskabsstyrelsen var tilbage i 2014 i Matten i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Mona Matten der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Mona i 9 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 10. september 2024.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen juridisk bistand. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2024 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 10. september 2024.
Tidslinje (8)
-
Matten (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 10.09.2024
Registreringsdato: 10.09.2024 -
Fables&Tales ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 14.02.2022
Registreringsdato: 14.02.2022 -
Fables&Tales ApS
Fratrådt som direktørDato: 14.02.2022
Registreringsdato: 14.02.2022
Blå bog (fortsat)
Mona har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har i alt varet 9 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
26.11.2014 - 10.09.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
03.06.2020 - 14.02.2022
Direktør
19.10.2021 - 14.02.2022
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Fables&Tales ApS kunne fremvise et underskud på 16' DKK.