Niels Mads Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2010 (14 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANSK PLEJETEKNIK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.016' DKK DANSK PLEJETEKNIK A/S (2023) |
Største underskud: | -1.642' DKK European Caretech ApS (2023) |
Største egenkapital: | 5.855' DKK DANSK PLEJETEKNIK A/S (2023) |
Største gæld: | 10.460' DKK DANSK PLEJETEKNIK A/S (2023) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos DANSK PLEJETEKNIK A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DANSK PLEJETEKNIK A/S (13 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2010 hos DANSK PLEJETEKNIK A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Niels Mads Nielsen i 13 år 10 måneder, inden stoppet den 29. februar 2024.
I dag opererer virksomheden indenfor engroshandel med læge- og hospitalsartikler. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 4.016' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
N.M.Nielsen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
N.M.Nielsen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.12.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
Nordic Caretech Group ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.09.2024
Registreringsdato: 20.09.2024 -
European Caretech ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.02.2024
Registreringsdato: 29.02.2024 -
European Caretech ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.02.2024
Registreringsdato: 29.02.2024
Blå bog (fortsat)
Niels har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
09.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
15.02.2024 - 20.09.2024
Ejerandel: 33% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
29.10.2020 - 29.02.2024
Reel ejer
29.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
01.04.2010 - 29.02.2024
Direktør
01.01.2016 - 03.05.2021
Reel ejer
01.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
07.09.2018 - 05.08.2020
Ejerandel: 7,5%
Niels Mads Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn N.M.Nielsen Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.833' DKK. Gennem sit holdingselskab N.M.Nielsen Holding ApS har Niels dermed også andele i samt .
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Niels Mads Nielsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor N.M.Nielsen Holding IVS (Nu: N.M.Nielsen Holding ApS) landede et overskud på 3.151' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor European Caretech ApS landede et underskud på 1.642' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4.016' DKK (DANSK PLEJETEKNIK A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.642' DKK (European Caretech ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.855' DKK (DANSK PLEJETEKNIK A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.894' DKK (European Caretech ApS).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Rasmus Egedal Lynge.